Reports for Interbroc SA
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Interbroc SA
- Interbroc SA has its legal headquarters in Lanzenhäusern and is active. It operates in the sector «Trading with various goods».
- The management of the company Interbroc SA consists of 3 persons. The foundation of the company took place on 27.06.2006.
- The company has last modified its commercial register entry on 05.10.2022. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company Interbroc SA is registered under the UID CHE-112.997.614.
Commercial register information
Entry in the commercial register
27.06.2006
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Schwarzenburg
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-092.3.017.745-0
UID/VAT
CHE-112.997.614
Sector
Trading with various goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie das Räumen, Entsorgen und Exportieren von Gebrauchsgütern aller Art, insbesondere den Betrieb eines Brockenhauses. Die Gesellschaft handelt im Sinne biblischer Grundsätze (insbesondere Johannes 6, 12) und ist international karitativ und gemeinnützig tätig. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen; Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
HST Treuhand AG | Thierachern | 06.10.2008 | 16.11.2016 | |
unico thun ag | Thun | 03.07.2006 | 05.10.2008 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Interbroc SA
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005575734, Commercial Registry Office Berne, (36)
Interbroc SA, in Schwarzenburg, CHE-112.997.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012508).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler-Wittwer, Sibylle, von Blumenstein, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Spichiger, David, von Oeschenbach, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005012508, Commercial Registry Office Berne, (36)
Interbroc SA, in Schwarzenburg, CHE-112.997.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3167829).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Matthias, von Trub, in Heiligenschwendi, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Winkler-Wittwer, Sibylle, von Blumenstein, in Zollikofen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3167829, Commercial Registry Office Berne, (36)
Interbroc SA, in Thun, CHE-112.997.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2246853).
Statutenänderung:
09.08.2016.
Sitz neu:
Schwarzenburg.
Domizil neu:
Albligenstrasse 2, 3148 Lanzenhäusern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 26.06.2006 mit Inventar per 31.12.2005 von der im Handelsregister eingetragen gewesenen Kollektivgesellschaft Interbroc Gebrüder Wittwer, in Thun (CH-092.2.016.255-6) sämtliche Aktiven von CHF 551'512.72 und sämtliches Fremdkapital von CHF 96'810.70 zum Preis von CHF 454'702.02, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und den Sacheinlegern Forderungen von CHF 211'430.37 und CHF 143'271.65 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 09.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HST Treuhand AG, in Thierachern, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.