Reports for Insiders AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Insiders AG
- Insiders AG is currently active and the industry «Services regarding public relations». The legal headquarters are in Gümligen.
- The company was founded on 22.01.2021.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 18.04.2023.
- The reported UID is the following: CHE-446.791.934.
Commercial register information
Entry in the commercial register
22.01.2021
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Muri bei Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.084.225-8
UID/VAT
CHE-446.791.934
Sector
Services regarding public relations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung mit Schwergewicht Kommunikation und Marketing sowie die Umsetzung von Kommunikationsmassnahmen aller Art und aller damit zusammenhängender Tätigkeiten (Beratung, Vermittlung, Kreation und Ausführung von Kommunikationsaufträgen, Entwicklung und Implementierung von Kommunikationsstrategien). Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten sowie alle Rechtsgeschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Insiders AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005725985, Commercial Registry Office Berne, (36)
Insiders AG, in Muri bei Bern, CHE-446.791.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Reto, von Romoos, in Kräiligen (Bätterkinden), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellerer, Margit Hildegard, deutsche Staatsangehörige, in Wileroltigen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005084497, Commercial Registry Office Berne, (36)
Insiders AG, in Muri bei Bern, CHE-446.791.934, Bellevuestrasse 8, 3073 Gümligen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.01.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung mit Schwergewicht Kommunikation und Marketing sowie die Umsetzung von Kommunikationsmassnahmen aller Art und aller damit zusammenhängender Tätigkeiten (Beratung, Vermittlung, Kreation und Ausführung von Kommunikationsaufträgen, Entwicklung und Implementierung von Kommunikationsstrategien). Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten sowie alle Rechtsgeschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich (Brief, E-Mail oder Fax).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wicki, Reto, von Romoos, in Kräiligen (Bätterkinden), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Born, Daniela Maria, von Stocken-Höfen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fellerer, Margit Hildegard, deutsche Staatsangehörige, in Wileroltigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.