Reports for Insalvo Versicherungen & Consulting GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Insalvo Versicherungen & Consulting GmbH
- Insalvo Versicherungen & Consulting GmbH is a Limited liability company with its legal headquarters in Bern. Insalvo Versicherungen & Consulting GmbH belongs to the industry «Services for insurance and pensions» and is currently active.
- Insalvo Versicherungen & Consulting GmbH has one person entered in its management.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 23.07.2021.
- The company is registered in the commercial register of the Canton of BE under the UID CHE-220.456.841.
Commercial register information
Entry in the commercial register
10.05.2021
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.085.767-1
UID/VAT
CHE-220.456.841
Sector
Services for insurance and pensions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Versicherungen und Krediten, Consulting, sowie die Ausübung treuhänderischer Tätigkeiten auf den Gebieten der Steuer- und Unternehmensberatung, der Buchführung, der Gründung und Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Other company names
Past and translated company names
- Insalvo Versicherungen & Consulting Ltd liab Co
- Insalvo Versicherungen & Consulting Sagl
- Insalvo Versicherungen & Consulting Sàrl
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Insalvo Versicherungen & Consulting GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005256322, Commercial Registry Office Berne, (36)
Insalvo Versicherungen & Consulting GmbH, in Bern, CHE-220.456.841, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180531).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheffold, André, von Alpthal, in Meiringen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rados, Marija, von Basel, in Neuenegg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005180531, Commercial Registry Office Berne, (36)
Insalvo Versicherungen & Consulting GmbH (Insalvo Versicherungen & Consulting Sàrl) (Insalvo Versicherungen & Consulting Sagl) (Insalvo Versicherungen & Consulting Ltd liab Co), in Bern, CHE-220.456.841, Neubrückstrasse 105, 3012 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.05.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Versicherungen und Krediten, Consulting, sowie die Ausübung treuhänderischer Tätigkeiten auf den Gebieten der Steuer- und Unternehmensberatung, der Buchführung, der Gründung und Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 06.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rados, Marija, von Basel, in Neuenegg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Scheffold, André, von Alpthal, in Meiringen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.