Reports for INAUEN + PARTNER AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout INAUEN + PARTNER AG
- INAUEN + PARTNER AG is a Company limited by shares (AG) with its legal headquarters in Reute AR. INAUEN + PARTNER AG belongs to the industry «Architectural and engineering activities» and is currently active.
- The management consists of one person. The company was founded on 20.12.2000.
- The company has last changed their commercial register entry on 06.07.2016, under «Notifications» you will find all changes.
- The company's UID is CHE-101.587.465.
Commercial register information
Entry in the commercial register
20.12.2000
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Reute (AR)
Commercial Registry Office
AR
Commercial register number
CH-320.3.049.098-7
UID/VAT
CHE-101.587.465
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros, insbesondere die Planung, Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten im In- und Ausland, damit zusammenhängende Dienstleistungen sowie die Tätigkeit als Generalüber- und Generalunternehmer. Ferner kann die Gesellschaft auch andere Unternehmen erwerben, sich in beliebiger Form beteiligen oder mit ihnen fusionieren sowie alle Massnahmen treffen und Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, so auch Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Trinkfläschä.ch GmbH | Altstätten | 29.12.2008 | 21.09.2014 | |
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | <2004 | 28.12.2008 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: INAUEN + PARTNER AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2936485, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
INAUEN + PARTNER AG, in Reute (AR), CHE-101.587.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1726253).
Domizil neu:
Säge 3, 9411 Schachen b. Reute [behördliche Umadressierung].
Publication number: 1726253, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
INAUEN + PARTNER AG, in Reute AR, CHE-101.587.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 29.12.2008, S. 3, Publ. 4804876). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Säntis Treuhand GmbH (CHE-108.742.643), in Teufen AR, Revisionsstelle.
Publication number: 4804876, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
INAUEN + PARTNER AG, bisher in St. Gallen, CH-320.3.049.098-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2000, S. 8883).
Gründungsstatuten:
11.12.2000.
Statutenänderung:
18.12.2008.
Sitz neu:
Reute AR.
Domizil neu:
Säge 225, 9414 Schachen bei Reute AR.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros, insbesondere die Planung, Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten im In- und Ausland, damit zusammenhängende Dienstleistungen sowie die Tätigkeit als Generalüber- und Generalunternehmer. Ferner kann die Gesellschaft auch andere Unternehmen erwerben, sich in beliebiger Form beteiligen oder mit ihnen fusionieren sowie alle Massnahmen treffen und Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, so auch Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu je CHF 100.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, per Telefax oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Weitere Adresse:
Postfach, 9413 Oberegg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Handschin, Heinz, von Rickenbach BL, in Stein AR, mit Kollektivprokura zu zweien;
Inauen-Gottenkieny, Nelly, von Appenzell und Winterthur, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Hans Peter, von Appenzell und Winterthur, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Säntis Treuhand GmbH (CH-300.4.013.871-6), in Teufen AR, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.