Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Hunkeler AG Paper Processing
Bahnhofstrasse 31
4806 Wikon
Reports for Hunkeler Holding AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
16.07.2018
Deletion from the commercial register
03.07.2024
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Wikon
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.3.806.176-3
UID/VAT
CHE-405.782.820
Sector
Operation of investment companies
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erwerb, Halten, Verwaltung sowie Veräusserung von Beteiligungen; Vornahme von Finanzierungen jeglicher Art und/oder Inanspruchnahme sowie insbesondere Eingehung von Darlehens- oder Sicherungsgeschäften mit oder für direkte oder indirekte Mutter-, Tochter- und andere(n) Konzerngesellschaften, selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen; Erbringung von Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere Konzerngesellschaften; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und aller übrigen Immaterialgüterrechte.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
OPES AG | Luzern | 27.07.2022 | 02.07.2024 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 19.07.2018 | 26.07.2022 |
Other company names
Past and translated company names
- Hunkeler Holding SA
- Hunkeler Holding Ltd
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Hunkeler Holding AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1006074007, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hunkeler Holding AG, in Wikon, CHE-405.782.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2024, Publ. 1006036689). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Müller Martini Holding AG, in Hergiswil (NW) (CHE-100.115.833), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publication number: HR02-1006036689, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hunkeler Holding AG, in Wikon, CHE-405.782.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2024, Publ. 1005931511).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der HMH Holding AG, in Wikon (CHE-301.719.667), gemäss Fusionsvertrag vom 13.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 1'899'631.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 44'819.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der HSH Holding AG, in Zofingen (CHE-115.334.930), gemäss Fusionsvertrag vom 13.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 1'093'898.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 56'205.99 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Publication number: HR02-1005931511, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hunkeler Holding AG, in Wikon, CHE-405.782.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2022, Publ. 1005529953).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunkeler, Stefan, von Wikon, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunkeler, Michel, von Wikon, in Zofingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunkeler, Franz, von Zofingen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard, Tobias, von Holziken, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riva, Stefan, von Walzenhausen, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Bruno, von Wiliberg, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cimirro, Dario, von Interlaken, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.