Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Hug Engineering AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
21.02.1984
Deletion from the commercial register
09.09.2011
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Elsau
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.912.340-0
UID/VAT
CHE-108.175.224
Sector
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Forschung und Entwicklung sowie Erbringen von Dienstleistungen und Engineering auf den Gebieten Energieumwandlung und Umwelttechnologie, insbesondere die Herstellung von katalytischen Abgas- und Abluftreinigungssystemen
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Winterthur | 19.05.2011 | 08.09.2011 | |
Ruedi Niederhauser | Winterthur | <2004 | 18.05.2011 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Hug Engineering AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6329208, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hug Engineering AG, in Elsau, CH-020.3.912.340-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S. 0, Publ. 6169616).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Hug Holding AG (neu:
Hug Engineering AG) (CH-020.3.035.986-0), in Elsau, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 6169616, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hug Engineering AG, in Elsau, CH-020.3.912.340-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S. 28, Publ. 5238378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruedi Niederhauser, in Winterthur, Revisionsstelle;
Kilchsperger, Roland Peter, von Flaach, in Eschlikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oppliger, Jürg Walter, von Heimiswil und Aarburg, in Kyburg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Dr. Stefan Franz Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Hans Thomas, von Rütschelen, in Weisslingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Jessulat, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmauder, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Hülben (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Michael, von Rütschelen, in Wängi, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Einzelunterschrift];
Ruppert, Markus, von Mastrils, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Faust, Adrian, von Bichelsee-Balterswil, in Bichelsee-Balterswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günther, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Christoph, von Rütschelen, in Wiesendangen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur, Revisionsstelle.
Publication number: 5238378, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hug Engineering AG, in Elsau, CH-020.3.912.340-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 25, Publ. 5229686).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Hans Thomas, von Rütschelen, in Weisslingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Direktor mit Einzelunterschrift];
Hug, Michael, von Rütschelen, in Wängi, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buchmann, Alex, von Winterthur, in Winterthur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oppliger, Jürg Walter, von Heimiswil und Aarburg, in Kyburg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].