Reports for htu consulting GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout htu consulting GmbH
- htu consulting GmbH from Würenlos operates in the sector «Services for insurance and pensions» and is active.
- The management consists of one person. The company was founded on 18.05.2007.
- The most recent commercial register change was made on 28.12.2015. You can find all changes under «Notifications».
- The reported UID is CHE-113.635.409.
- Companies with the same address as htu consulting GmbH: Devaya by Olivia Meier, MOTTA ANYOSA HANDWERK, Strasser Architekt.
Commercial register information
Entry in the commercial register
18.05.2007
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Würenlos
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.4.028.728-9
UID/VAT
CHE-113.635.409
Sector
Services for insurance and pensions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Tätigkeit einer Unternehmens- und Versicherungsberatung; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- htu consulting Ltd liab. Co
- htu consulting Sagl
- htu consulting Sàrl
- htu consulting Särl
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: htu consulting GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2568339, Commercial Registry Office Aargau, (400)
htu consulting GmbH, in Würenlos, CHE-113.635.409, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2008, Publ. 4587128).
Statutenänderung:
11.12.2015.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadtmann-Turconi, Verena, von Aeugst am Albis, in Staufen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turconi, Hans Ulrich, von Noflen, in Würenlos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 4587128, Commercial Registry Office Aargau, (400)
htu consulting GmbH, in Würenlos, CH-400.4.028.728-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2007, S. 1, Publ. 3945786).
Statutenänderung:
20.06.2008.
Zweck neu:
Tätigkeit einer Unternehmens- und Versicherungsberatung;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Giovanni, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Böttstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turconi, Hans Ulrich, von Noflen, in Würenlos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Stadtmann-Turconi, Verena, von Aeugst am Albis, in Staufen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3945786, Commercial Registry Office Aargau, (400)
htu consulting GmbH(htu consulting S.à r.l.) (htu consulting S.a g.l.) (htu consulting Ltd liab. Co), in Würenlos, CH-400.4.028.728-9, Flühwiesenweg 1, 5436 Würenlos, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.05.2007, 15.05.2007.
Zweck:
Tätigkeit einer Unternehmens- und Versicherungsberatung;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmen beteiligen, solche erwerben, sich mit solchen zusammenschliessen, Grundeigentum und immaterielle Werte erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen vornehmen sowie Sicherheiten eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Turconi, Hans Ulrich, von Noflen, in Würenlos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Di Giovanni, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Böttstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.