Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Hotel Consulting Group AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
05.10.1999
Deletion from the commercial register
03.04.2019
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-100.3.023.011-0
UID/VAT
CHE-108.410.951
Sector
Fiduciary services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung von treuhänderischer Beratung jeglicher Art, wie Übernahme von Buchführungs-, Revisions-, Unternehmungsberatungsmandaten, Steuerberatungen, Liquidationen und Objektübergaben, insbesondere in der Hotellerie und Restauration. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
KMU Treuhand und Revisions AG | Bern | 24.03.2004 | 04.01.2005 | |
Käser Treuhand AG | Bern | <2004 | 23.03.2004 |
Other company names
Past and translated company names
- Lorenz + Pia Muri AG
- Lorenz + Muri Pia AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Hotel Consulting Group AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1004601831, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hotel Consulting Group AG, in Bern, CHE-108.410.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151503). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Gastroconsult AG, in Zürich (CHE-106.027.162), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 4151503, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hotel Consulting Group AG, in Bern, CHE-108.410.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2010, Publ. 5816380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Klaus, von Ostermundigen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Martin, von Bremgarten bei Bern, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Tina, von Davos, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Bernhard, von Escholzmatt-Marbach, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Urs, von Oberthal, in Kiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5816380, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hotel Consulting Group AG, in Bern, CH-100.3.023.011-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2005, S. 2, Publ. 2627316).
Statutenänderung:
04.02.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung von treuhänderischer Beratung jeglicher Art, wie Übernahme von Buchführungs-, Revisions-, Unternehmungsberatungsmandaten, Steuerberatungen, Liquidationen und Objektübergaben, insbesondere in der Hotellerie und Restauration. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 23.09.1999 und Bilanz per 01.05.1999 übernahm die Gesellschaft von Lorenz Josef Muri, von Gunzwil, in Romoos, seine bisherige, im Handelsregister nicht eingetragene Einzelfirma Lorenz Muri, Käserei Hinteregg, in Romoos, mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 284'177.35 betrug und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 185'068.70 zum Preise von CHF 99'108.65, wofür 98 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben wurden und CHF 1'108.65 als Forderung gutgeschrieben wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pulfer, Nadja, von St. Stephan und Rümligen, in Schüpfen, Revisionsstelle.