Head office
Other branches (15)
Reports for HOLINGER AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout HOLINGER AG
- HOLINGER AG has its legal headquarters in Winterthur and is active. It is a Branch with head office in Switzerland and active in the industry «Architectural and engineering activities».
- The management consists of 0 persons. The company was founded on 29.02.1968.
- The company has last modified its commercial register entry on 16.04.2024. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company HOLINGER AG is registered under the UID CHE-300.379.149.
- Companies with an identical address: Balzer Ingenieure AG, fit im job AG, Gesundheits- und Impfzentrum WIN AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
29.02.1968
Legal form
Branch with head office in Switzerland
Legal headquarters of the company
Winterthur
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.9.900.537-5
UID/VAT
CHE-300.379.149
CHE-105.956.432 VAT
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Übernahme von Ingenieur-, Planungs- und Analysearbeiten sowie Ausführung und Lieferung von Anlagen auf eigene oder fremde Rechnung, namentlich auf den Gebieten Bau-, Verfahrens- und Umwelttechnik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Wertpapiere kaufen, verkaufen und verwalten sowie Darlehen gewähren.
Other company names
Past and translated company names
- HOLINGER Ltd
- HOLINGER SA
- Colenco-HOLINGER AG
- Holinger AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: HOLINGER AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006009509, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HOLINGER AG, in Winterthur, CHE-300.379.149, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2011, S.0, Publ. 6453762).
Hauptsitz in:
Liestal.
Domizil neu:
Schützenstrasse 3, 8400 Winterthur.
Publication number: 6453762, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HOLINGER AG, in Winterthur, CH-020.9.900.537-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2008, S. 22, Publ. 4448604).
mit Hauptsitz in:
Liestal.
Domizil neu:
Im Hölderli 26, 8405 Winterthur.
Publication number: 4448604, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HOLINGER AG, in Winterthur, CH-020.9.900.537-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2007, S. 22, Publ. 4040946).
mit Hauptsitz in:
Liestal.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-280.3.914.584-0.
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] Zweck Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] Angaben zur Zweigniederlassung neu: [Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Althaus, Rudolf, von Pratteln, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderson, Martin, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anliker, Ernst M., von Gondiswil, in Heimberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berninger, Ingo, österreichischer Staatsangehöriger, in Obersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Jürg, von Solothurn und Gutenburg, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Rolf, von Zeglingen, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weisskopf, René, von Pratteln, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Jürg, von Bönigen, in Matten bei Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fink, Manfred, von Welschenrohr, in Wittinsburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Werner, von Basel, in Basel, Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollfrank, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Frick, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Etter, Kurt, von Menzingen, in Mellingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Beat, von Vechigen, in Köniz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levy, Gian Andri, von Disentis/Mustér, in Dättwil AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschui, Dr. Manfred, von Derendingen, in Zuchwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Markus, von Auswil, in Krauchthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohr, Christian, von Brugg und Lenzburg, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Andreas, von Wintersingen, in Wintersingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneemann, Kai-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brodmann, René, von Ettingen, in Lupsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelfinger, Walter, von Tenniken, in Lenk, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetter, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Tuggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zobrist, Erich, von Brienz BE, in Elsau, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Ulrich, von Schlossrued, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biehler, Daniel, von Beurnevésin, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gorczyca, Dariusz, von Liestal, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Heinz, von Herbetswil, in Bettlach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleury, Pascal, von Laufen und Bolligen, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Richard, von Varen und Leukerbad, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Thomas, von Einsiedeln, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasnacht, Walter, von Muntelier, in Montreux, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rezic, Leonard, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giunca, Ismaele, italienischer Staatsangehöriger, in Zeiningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.