Reports for Hinz und Kunz AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Hinz und Kunz AG
- Hinz und Kunz AG is a Company limited by shares (AG) with its legal headquarters in Sarnen. Hinz und Kunz AG belongs to the industry «Advertising services» and is currently active.
- The management of the company Hinz und Kunz AG consists of 3 persons. The foundation of the company took place on 23.06.2010.
- The company has last modified its commercial register entry on 24.11.2023. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company Hinz und Kunz AG is registered under the UID CHE-115.776.593.
- Companies with an identical address: Ehrenwort GmbH, Johanna Unternährer Fotografie GmbH, Zweigniederlassung Sarnen, Lichtidee Berwert GmbH.
Commercial register information
Entry in the commercial register
23.06.2010
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Sarnen
Commercial Registry Office
OW
Commercial register number
CH-140.4.003.409-0
UID/VAT
CHE-115.776.593
Sector
Advertising services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung von Beratungen und Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Marketing, Markenführung, Branding, Fotographie, Text, Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit und Promotion. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten Internet Lösungen, Mobile Lösungen, Apps, neue Medien, Webdesign, Webhosting und Programmierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann Lizenzen, Patente, Erfindungen, Verfahren, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Beteiligungen erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann weiter Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Orfida Treuhand + Revisions AG | Sarnen | 04.07.2018 | 01.08.2023 |
Other company names
Past and translated company names
- Hinz und Kunz SA
- Hinz und Kunz Ltd
- Hinz und Kunz GmbH
- Hinz und Kunz Sagl
- Hinz und Kunz Sàrl
- Hinz und Kunz Ltd liab. Co
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Hinz und Kunz AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005893073, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Hinz und Kunz AG, in Sarnen, CHE-115.776.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler, Adrian Walter, von Buochs, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Cyrill, von Engelberg, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwotzer, Christian Martin, von Eggersriet, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005808231, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Hinz und Kunz AG, in Sarnen, CHE-115.776.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334877). Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 19.06.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle.
Publication number: 4334877, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Hinz und Kunz GmbH, in Sarnen, CHE-115.776.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, Publ. 2394485).
Statutenänderung:
27.06.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 362'986.58 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 153'788.22 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten mit der Umwandlung pro Stammanteil zu CHF 100.00 Stammkapital 1 Namenaktie zu nominal je CHF 100.00.
Firma neu:
Hinz und Kunz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Hinz und Kunz SA) (Hinz und Kunz Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 27.06.2018.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Email an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen. [bisher: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.]. [gestrichen: Gemäss Gründererklärung vom 17.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barmettler, Adrian Walter, von Buochs, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuster, Cyrill, von Engelberg, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.