Reports for Hadorn & Cie GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Hadorn & Cie GmbH
- Hadorn & Cie GmbH has its legal headquarters in Seftigen, is active and operates in the sector «Trading with various goods».
- The management of the company Hadorn & Cie GmbH consists of 4 persons.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 06.11.2023.
- In the commercial register the company Hadorn & Cie GmbH is registered under the UID CHE-101.163.183.
Commercial register information
Entry in the commercial register
28.05.1996
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Seftigen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.4.009.943-7
UID/VAT
CHE-101.163.183
Sector
Trading with various goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Brenn- und Treibstoff sowie mit Landesprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Hadorn & Cie GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005877339, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hadorn & Cie GmbH, in Seftigen, CHE-101.163.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572457). [Infolge Austritt aus der Gesellschaft wird der Hinweis auf die Erbengemeinschaft gestrichen] [gestrichen: Die Erbengemeinschaft des Friedrich Hadorn besteht aus: Barbara Blank, von Seelisberg und Forst-Längenbühl, in Forst b. Längenbühl (Forst-Längenbühl), Daniela Hadorn, von Forst-Längenbühl, in Forst b. Längenbühl (Forst-Längenbühl) und Adrian Hadorn, von Forst-Längenbühl, in Wattenwil.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erbengemeinschaft des Friedrich Hadorn, in Längenbühl (Forst-Längenbühl), Gesellschafterin, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blank, Barbara, von Seelisberg und Forst-Längenbühl, in Forst b. Längenbühl (Forst-Längenbühl), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Hadorn, Adrian, von Forst-Längenbühl, in Wattenwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 128 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hadorn, Daniela, von Forst-Längenbühl, in Forst b. Längenbühl (Forst-Längenbühl), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 122 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005572457, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hadorn & Cie GmbH, in Seftigen, CHE-101.163.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2022, Publ. 1005373079).
Die Erbengemeinschaft des Friedrich Hadorn besteht aus:
Barbara Blank, von Seelisberg und Forst-Längenbühl, in Forst b. Längenbühl (Forst-Längenbühl), Daniela Hadorn, von Forst-Längenbühl, in Forst b. Längenbühl (Forst-Längenbühl) und Adrian Hadorn, von Forst-Längenbühl, in Wattenwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hadorn, Friedrich, von Forst-Längenbühl, in Längenbühl (Forst-Längenbühl), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft des Friedrich Hadorn, in Längenbühl (Forst-Längenbühl), Gesellschafterin, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blank, Barbara, von Seelisberg und Forst-Längenbühl, in Forst b. Längenbühl (Forst-Längenbühl), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005373079, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hadorn & Cie GmbH, in Seftigen, CHE-101.163.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, S.0, Publ. 2103753).
Statutenänderung:
04.11.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Brenn- und Treibstoff sowie mit Landesprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.4.1996 und Übernahmebilanz per 31.12.1995: Aktiven von CHF 2'215'711.45 und Passiven von CHF 913'597.60 der Kollektivgesellschaft "Hadorn & Cie", in Burgistein (gemäss Art. 181 OR), zum Preis von CHF 1'302'113.85, wovon CHF 450'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 852'113.85 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn, Friedrich, von Forst-Längenbühl, in Längenbühl (Forst-Längenbühl), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 360'000.00];
Hänni, Ernst, von Gerzensee, in Wattenwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 90'000.00].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.