Reports for Gysin Immobilien AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Gysin Immobilien AG
- Gysin Immobilien AG with its legal headquarters in Hölstein is active. Gysin Immobilien AG operates in the sector «Management of real estate portfolio properties».
- Gysin Immobilien AG was founded on 04.08.1980.
- The company has last modified its commercial register entry on 26.08.2021. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The Enterprise Identification Number of the company Gysin Immobilien AG is the following: CHE-107.793.595.
- ALEVER Immobilien AG, Gysin Group AG, Gysin Tiefbau AG are registered at the same address.
Management (5)
newest board members
Christian Thommen,
David Gysin,
Dr. Catherine Westenberg,
Michael Gysin,
Alex Gysin
newest authorized signatories
Christian Thommen,
David Gysin,
Dr. Catherine Westenberg,
Michael Gysin,
Alex Gysin
Commercial register information
Entry in the commercial register
04.08.1980
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Hölstein
Commercial Registry Office
BL
Commercial register number
CH-280.3.917.018-0
UID/VAT
CHE-107.793.595
CHE-228.767.983 VAT
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Errichtung, die Verwaltung und das Veräussern von Grundstücken aller Art. Sie kann als Generalunternehmerin Bauprojekte planen, durchführen und an Dritte veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten, sowie alle Geschäfte durchführen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG | Liestal | 07.07.2008 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Duttweiler Treuhand AG | Liestal | <2004 | 06.07.2008 |
Other company names
Past and translated company names
- A. Gysin AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Gysin Immobilien AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005278208, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gysin Immobilien AG, in Hölstein, CHE-107.793.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S.8, Publ. 5669956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Therese, von Lampenberg, in Lampenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysin, David, von Lampenberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin, Michael, von Lampenberg, in Hölstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Christian, von Diegten, in Lampenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Westenberg, Catherine, von Birsfelden, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5669956, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
A. Gysin AG, in Hölstein, CH-280.3.917.018-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2010, S. 6, Publ. 5651074).
Statutenänderung:
26.05.2010.
Firma neu:
Gysin Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Errichtung, die Verwaltung und das Veräussern von Grundstücken aller Art. Sie kann als Generalunternehmerin Bauprojekte planen, durchführen und an Dritte veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten, sowie alle Geschäfte durchführen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven (inkl. Parzellen Nr. 606 und 607 des Grundbuchs Hölstein) von CHF 1'461'844.15 und Passiven von CHF 918'360.30 der erloschenen Einzelfirma ' Adolf Gysin', in Lampenberg, gemäss Bilanz per 31.12.1986 zum Preis von CHF 543'483.85, wovon CHF 146'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden. CHF 54'000.-- des Grundkapitals werden durch Verrechnung mit in den übernommenen Passiven enthaltenen Darlehensforderungen liberiert.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin-Lerch, Adolf, von Lampenberg, in Lampenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Conconi, Silvio, von Oberdorf BL und Novazzano, in Oberdorf BL, mit Einzelprokura.
Publication number: 5651074, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
A. Gysin AG, in Hölstein, CH-280.3.917.018-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2008, S. 4, Publ. 4561326).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 17.05.2010 Aktiven von CHF 13'108'527.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'446'283.35 auf die 'Gysin Tiefbau AG', in Hölstein (CH-280.3.013.684-3).
Gegenleistung:
keine.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.