Reports for Grunder Holding GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Grunder Holding GmbH
- Grunder Holding GmbH is currently active and the industry «Operation of investment companies». The legal headquarters are in Utzigen.
- The management of the company Grunder Holding GmbH, which was founded on the 16.12.2013, consists of one person.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 22.06.2023.
- The company's UID is CHE-445.082.568.
Commercial register information
Entry in the commercial register
16.12.2013
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Vechigen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.058.958-0
UID/VAT
CHE-445.082.568
Sector
Operation of investment companies
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen, insbesondere von Firmen in der Holzverarbeitungsbranche. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, vermieten, verwalten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Other company names
Past and translated company names
- ETU Einrichtungsberatung GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Grunder Holding GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005775005, Commercial Registry Office Berne, (36)
ETU Einrichtungsberatung GmbH, in Bern, CHE-445.082.568, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, S.0, Publ. 1245911).
Statutenänderung:
31.05.2023.
Firma neu:
Grunder Holding GmbH.
Sitz neu:
Vechigen.
Domizil neu:
Hutmatt 168, 3068 Utzigen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen, insbesondere von Firmen in der Holzverarbeitungsbranche. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, vermieten, verwalten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Utiger, Erich Thomas, von Wiggiswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Sandro, von Vechigen, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 1245911, Commercial Registry Office Berne, (36)
ETU Einrichtungsberatung GmbH, in Bern, CHE-445.082.568, c/o Erich T. Utiger, Brechbühlerstrasse 11, 3006 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.12.2013.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Planung im Bereich der Objektmöblierung. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, vermieten, verwalten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 05.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Utiger, Erich Thomas, von Wiggiswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.