Reports for Geyer GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Geyer GmbH
- Geyer GmbH has its legal headquarters in Widnau, is active and operates in the sector «Trading in food products».
- Geyer GmbH has one person entered in its management.
- On the 20.10.2023 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The company is registered in the commercial register SG under the UID CHE-135.564.628.
Commercial register information
Entry in the commercial register
20.04.2023
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Widnau
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.4.096.892-6
UID/VAT
CHE-135.564.628
Sector
Trading in food products
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Nahrungsergänzungsmitteln, sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in der Ernährungsbranche und weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigenturn erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Geyer GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005865669, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Geyer GmbH, in Eichberg, CHE-135.564.628, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731614).
Statutenänderung:
13.10.2023.
Sitz neu:
Widnau.
Domizil neu:
Alpstrasse 15, 9443 Widnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geyer, Ramona, deutsche Staatsangehörige, in Eichberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geyer, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Eichberg, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1005731614, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Geyer GmbH, in Eichberg, CHE-135.564.628, Hölzlisbergstrasse 117, 9453 Eichberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.04.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Nahrungsergänzungsmitteln, sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in der Ernährungsbranche und weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigenturn erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.04.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Geyer, Ramona, deutsche Staatsangehörige, in Eichberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Geyer, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Eichberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.