Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Gerflor Feag AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
18.01.1983
Deletion from the commercial register
09.07.2020
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Stäfa
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.908.658-2
UID/VAT
CHE-105.888.463
Sector
Trading in household appliances and related goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit allen Arten von Teppich-, Boden- und Wandbelägen, Profilen und Sockeln aus Kunststoff, Holz oder Metall, mit Klebestoffen, mit Nebenartikeln des Teppich-, Boden- und Wandbelagshandels und mit Artikeln des gesamten Innenausbau- und Inneneinrichtungshandels. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Auditor
Former auditor (3)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 04.02.2011 | 08.07.2020 | |
Grant Thornton Advisory AG | Zürich | 27.08.2010 | 26.09.2010 | |
Amberg Controlling AG | Uetikon am See | <2004 | 26.08.2010 |
Other company names
Past and translated company names
- Feag Fässler + Erni AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Gerflor Feag AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1004932651, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gerflor Feag AG, in Stäfa, CHE-105.888.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004572457).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die FM Project Holding AG (neu:
Gerflor Feag AG), in Stäfa (CHE-115.812.013), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: HR02-1004572457, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Feag Fässler + Erni AG, in Stäfa, CHE-105.888.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565044).
Statutenänderung:
12.02.2019.
Firma neu:
Gerflor Feag AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit allen Arten von Teppich-, Boden- und Wandbelägen, Profilen und Sockeln aus Kunststoff, Holz oder Metall, mit Klebestoffen, mit Nebenartikeln des Teppich-, Boden- und Wandbelagshandels und mit Artikeln des gesamten Innenausbau- und Inneneinrichtungshandels. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Publication number: HR02-1004565044, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Feag Fässler + Erni AG, in Stäfa, CHE-105.888.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, S.0, Publ. 3283943).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puech, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Bollène (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Convers, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Caluire-et-Cuire (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hausegger, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Krottendorf-Gaisfeld (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.