Reports for Genossenschaft Zeitgut Luzern
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Genossenschaft Zeitgut Luzern
- Genossenschaft Zeitgut Luzern is currently active and the industry «Other social services». The legal headquarters are in Luzern.
- The organization was founded on 05.03.2013 and has 8 persons in its management.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 15.08.2023.
- In the commercial register the organization Genossenschaft Zeitgut Luzern is registered under the UID CHE-386.433.021.
- The address is identical with 2 other active companies. These include: bellicon AG, bellicon schweiz ag.
Management (8)
newest members of the administration
David Weber,
Roger Franz Ettlin,
Marieanne Wimmer,
Nicole Christen Leuenberger,
Roger Aeschlimann
newest authorized signatories
David Weber,
Roger Franz Ettlin,
Laslo Niffeler,
Marieanne Wimmer,
Nicole Christen Leuenberger
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
05.03.2013
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Luzern
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.5.795.993-2
UID/VAT
CHE-386.433.021
Sector
Other social services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Verbreitung von Zeitgutschriften für Unterstützung und Begleitung (Nachbarschaftshilfe) als vierte Vorsorgesäule.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Trescor Treuhand Luzern AG | Luzern | 08.03.2013 |
Other company names
Past and translated company names
- Genossenschaft KISS Luzern
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Genossenschaft Zeitgut Luzern
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005816539, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Zeitgut Luzern, in Luzern, CHE-386.433.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanolari, Alain, von Brusio und Kriens, in Horw, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Roger, von Kerns, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer;
Weber, David, von Sursee, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer.
Publication number: HR02-1005599182, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Zeitgut Luzern, in Luzern, CHE-386.433.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2022, Publ. 1005524845).
Domizil neu:
Taubenhausstrasse 14, 6005 Luzern.
Publication number: HR02-1005524845, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Zeitgut Luzern, in Luzern, CHE-386.433.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417758).
Statutenänderung:
25.05.2022.
Domizil neu:
Rosenbergstrasse 3, 6004 Luzern. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fry, Peter, von Disentis/Mustér, in Malters, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin;
Schärli Beck, Regula, von Luzern, in Luzern, Aktuarin (Nichtmitglied), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Roger, von Hitzkirch, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Christen Leuenberger, Nicole, von Emmen, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Fuchs Genzoli, Magdalena, von Wängi, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Wimmer, Marieanne, von Escholzmatt-Marbach, in Ebikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Zanolari, Alain, von Brusio und Kriens, in Horw, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Niffeler, Laslo, von Mauensee, in Luzern, Aktuar (Nichtmitglied), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.