Reports for genossenschaft solaroltingen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout genossenschaft solaroltingen
- genossenschaft solaroltingen from Oltingen operates in the sector «Electrical power production and utilities» and is active.
- The organization was founded on 03.01.2012.
- The organization has last modified its commercial register entry on 03.03.2023. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The reported UID is the following: CHE-330.732.658.
Management (6)
newest members of the administration
Dominik Micha Kuster,
Margarethe Gysin,
Peter Portmann,
Serafin Bieder,
Anna-Tina Pfäffli
newest authorized signatories
Dominik Micha Kuster,
Margarethe Gysin,
Peter Portmann,
Serafin Bieder,
Anna-Tina Pfäffli
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.01.2012
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Oltingen
Commercial Registry Office
BL
Commercial register number
CH-280.5.015.397-2
UID/VAT
CHE-330.732.658
Sector
Electrical power production and utilities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe für die Mitglieder die Planung, Verwaltung, Betrieb und Unterhalt von Anlagen zur nachhaltigen Stromproduktion.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: genossenschaft solaroltingen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005692439, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
genossenschaft solaroltingen, in Oltingen, CHE-330.732.658, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, S.0, Publ. 6492614).
Domizil neu:
Mattenweg 186, 4494 Oltingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenzikofer Martin, Florence Denise, von Frenkendorf, in Oltingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hufschmid, Hans Willy, von Diegten, in Oltingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfaff, Peter, von Oltingen, in Oltingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub-Wiedmer, Renate Julia, von Buus und Diepflingen, in Oltingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieder, Serafin, von Langenbruck, in Gelterkinden, Co-Präsidium, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Peter, von Oberkirch, in Oltingen, Co-Präsidium, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysin, Margarethe, österreichische Staatsangehörige, in Oltingen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Dominik Micha, von Altstätten, in Oltingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfäffli, Anna-Tina, von Aesch (BL), in Oltingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6492614, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
genossenschaft solaroltingen, in Oltingen, CH-280.5.015.397-2, Mattenweg 183a, 4494 Oltingen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.05.2011.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe für die Mitglieder die Planung, Verwaltung, Betrieb und Unterhalt von Anlagen zur nachhaltigen Stromproduktion.
Anteilscheine:
CHF 100.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB und Mitteilungsblatt Oltingen. Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen in schriftlicher Form. Gemäss Erklärung vom 03.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kuster, Dominik Micha, von Altstätten, in Oltingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenzikofer Martin, Florence Denise, von Frenkendorf, in Oltingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hufschmid, Hans Willy, von Diegten, in Oltingen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfaff, Peter, von Oltingen, in Oltingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Peter, von Oberkirch, in Oltingen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub-Wiedmer, Renate Julia, von Buus und Diepflingen, in Oltingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwärzler, Laurent, von Bönigen, in Böckten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.