Reports for Genossenschaft Permadies
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Genossenschaft Permadies
- Genossenschaft Permadies has its legal headquarters in Raperswilen and is active. It operates in the sector «Management of real estate portfolio properties».
- The organization was founded on 03.05.2022 and has 7 persons in its management.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 03.11.2023.
- The organization is registered in the commercial register of the Canton of TG under the UID CHE-177.141.742.
Management (7)
newest members of the administration
Marianne Reiser,
Gabriela Zwickl,
Jürg Eberli,
Karin Fischer-Kempert,
René Lang
newest authorized signatories
Marianne Reiser,
Gabriela Zwickl,
Jürg Eberli,
Karin Fischer-Kempert,
René Lang
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.05.2022
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Raperswilen
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.5.038.389-1
UID/VAT
CHE-177.141.742
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern guten und preisgünstigen Wohn- Geschäfts- und Gewerberaum zu vermitteln und zu erhalten und diesen dauerhaft der Spekulation zu entziehen. Sie fördert gemeinschaftliche kulturelle und ökologische Wohn- und Lebensformen. Sie fördert das Zusammenleben im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität. Sie bewirtschaftet die von der Genossenschaft gepachteten landwirtschaftlichen Flächen zur Produktion von Lebensmitteln, in erster Linie zur Selbstversorgung.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Genossenschaft Permadies
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005876663, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Permadies, in Raperswilen, CHE-177.141.742, Genossenschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467686).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Conrad Walter, von Elgg, in Andelfingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiser, Marianne, von Fischenthal, in Raperswilen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005467686, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Permadies, in Raperswilen, CHE-177.141.742, Bürenstrasse 7, 8558 Raperswilen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.03.2022.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern guten und preisgünstigen Wohn- Geschäfts- und Gewerberaum zu vermitteln und zu erhalten und diesen dauerhaft der Spekulation zu entziehen. Sie fördert gemeinschaftliche kulturelle und ökologische Wohn- und Lebensformen. Sie fördert das Zusammenleben im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität. Sie bewirtschaftet die von der Genossenschaft gepachteten landwirtschaftlichen Flächen zur Produktion von Lebensmitteln, in erster Linie zur Selbstversorgung.
Anteilscheine:
CHF 1'000.00.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 1'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden internen Mitteilungen und Einberufungen erfolgen schriftlich, durch E-Mail oder durch Zirkular, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung vom 27.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zwickl, Gabriela, von Hüttwilen, in Kaltenbach (Wagenhausen), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberli, Jürg, von Hüttwilen, in Kaltenbach (Wagenhausen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, René, von Kreuzlingen, in Kaltenbach (Wagenhausen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Conrad Walter, von Elgg, in Andelfingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Manuela, von Schmiedrued, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer-Kempert, Karin, von Sigriswil, in Kaltenbach (Wagenhausen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Rüdiger Gustav Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Amlikon-Bissegg, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.