Address
c/o Edith Eisenring
Im Buechwald 44
9242 Oberuzwil
Reports for Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB)
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB)
- Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB) is active in the industry «Management of real estate portfolio properties» and is currently active. The legal headquarters are in Oberuzwil.
- The organization was founded on 27.10.1994.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 03.09.2024.
- The organization's UID is CHE-103.815.246.
Management (5)
newest members of the administration
Marco Peter Handermann,
Gabriela Turi,
Edith Eisenring,
Carmen Rüegg,
Ruth Wittwer
newest authorized signatories
Marco Peter Handermann,
Gabriela Turi,
Edith Eisenring,
Carmen Rüegg,
Ruth Wittwer
Commercial register information
Entry in the commercial register
27.10.1994
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Oberuzwil
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.5.037.751-7
UID/VAT
CHE-103.815.246
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinnütziger Weise preisgünstige Wohnungen für wirtschaftlich schwache Personen im Sinne des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) zu schaffen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB)
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006120586, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB), in Oberuzwil, CHE-103.815.246, Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2024, Publ. 1006073111).
Statutenänderung:
19.06.2019.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Handermann, Marco, von Oberuzwil, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turi, Gabriela, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006073111, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB), in Oberuzwil, CHE-103.815.246, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, S.0, Publ. 6477916).
Domizil neu:
c/o Edith Eisenring, Im Buechwald 44, 9242 Oberuzwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmalzer, Thomas, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Cornel, von Eggersriet, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Elmar, von Mels, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Christine, von Trubschachen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger, Daniel, von Eggersriet, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gut, Dr. Alois, von Kottwil, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hollenstein, Alex, von Mosnang, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Kurt, von Gaiserwald, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Alfred, von Mels, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenring, Edith, von Jonschwil, in Oberuzwil, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Carmen, von Eschenbach (SG), in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Ruth, von Trub, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6477916, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB), in Oberuzwil, CH-320.5.037.751-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2004, S. 15, Publ. 2616354).
Statutenänderung:
15.06.2001, 22.06.2011.
Domizil neu:
c/o Thomas Schmalzer, Wolfsgrueb 1, 9248 Bichwil.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinnütziger Weise preisgünstige Wohnungen für wirtschaftlich schwache Personen im Sinne des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) zu schaffen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 04.07.2011 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Peter, von St. Gallen und Gaiserwald, in Bichwil (Oberuzwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmalzer, Thomas, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.