Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Garage Bärtschi AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
31.12.1970
Deletion from the commercial register
10.05.2006
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.3.002.529-8
UID/VAT
CHE-101.815.181
Sector
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Betrieb von Autoreparaturwerkstätten und Service-Stationen, Handel mit Lastwagen und Personenautos, mit Benzin, Oel und Autozubehör sowie Vertrieb der mit diesen Gewerben in Zusammenhang stehenden Bedarfsartikeln; sie kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und Grundstücke erwerben.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 06.07.2005 | 09.05.2006 | |
KPB Infra AG | Köniz | <2004 | 05.07.2005 |
Other company names
Past and translated company names
- Garage Bärtschi AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Garage Bärtschi AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3368264, Commercial Registry Office Berne, (36)
Garage Bärtschi AG in Liquidation, in Bern, CH-035.3.002.529-8, Betrieb von Autoreparaturwerkstätten und Service-Stationen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2005, S. 4, Publ. 2919798). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des besonders befähigten Revisors vom 30.09.2005 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht .
Publication number: 2919798, Commercial Registry Office Berne, (36)
Garage Bärtschi AG, in Bern, CH-035.3.002.529-8, Betrieb von Autoreparaturwerkstätten und Service-Stationen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2002, S. 2, Publ. 695924).
Firma neu:
Garage Bärtschi AG in Liquidation.
Liquidationsdomizil neu:
c/o BELWAG AG BERN, Eigerstrasse 82, 3007 Bern. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.06.2005 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPB Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle;
Fehlmann, Mike, von Seon, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber, Antonio, von Diemtigen, in Oppligen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaisli, Christoph, von Aarwangen, in Brenzikofen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder Direktor];
Küng, Stefan, von Aristau und Bern, in Belp, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng, Christoph, von Aristau, in Allmendingen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
T & R AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 695924, Commercial Registry Office Berne, (36)
Garage Bärtschi AG, in Bern, Betrieb von Autoreparaturwerkstätten und Service-Stationen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2001, S. 6987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Walter, von Höchstetten, in Bremgarten bei Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäusli, Beat, von Grosshöchstetten, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Antonio, von Diemtigen, in Oppligen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder Prokuristen;
Jaisli, Christoph, von Aarwangen, in Brenzikofen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder Direktor.