Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o PKB PRIVATBANK AG
via Serafino Balestra 1
6900 Lugano
Reports for Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della PKB PRIVATBANK AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
14.03.1964
Deletion from the commercial register
01.04.2016
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Lugano
Commercial Registry Office
TI
Commercial register number
CH-020.7.903.177-5
UID/VAT
CHE-109.793.956
Sector
Operation of an pension fund
Purpose (Original language)
La concessione di sussidi, allocazioni di soccorso o contributi ai collaboratori della fondatrice o delle società affiliate, come pure ai loro congiunti, nei casi di vecchiaia, decessi, malattia, infortuni, invalidità o stati di disagio, o altri casi di bisogno. Il cerchio dei beneficiari si estende agli eredi o alle altre persone a carico del collaboratore.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Lugano | 11.12.2007 | 31.03.2016 |
Other company names
Past and translated company names
- Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della Privat Kredit Bank
- Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della Privat Kredit Bank.
- Personalvorsorgestiftung der Privat Kredit Bank
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della PKB PRIVATBANK AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2754761, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della PKB PRIVATBANK AG, in Lugano, CHE-109.793.956, fondazione (FUSC no. 32 del 16.02.2016, Pubbl. 2669649). La fondazione è cancellata avendo l'autorità fiscale cantonale dato il suo consenso.
Publication number: 2669649, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della PKB PRIVATBANK AG, in Lugano, CHE-109.793.956, fondazione (FUSC no. 201 del 17.10.2013, Pubbl. 1132795).
Trasferimento di patrimonio:
secondo contratto del 16.06.2015 e decisione dell'autorità di vigilanza del 03.11.2015, la fondazione ha trasferito attivi per CHF 3'962'604.34 e passivi verso terzi per CHF 1'598'763.90 alla Fondazione di previdenza LPP per il personale della PKB PRIVATBANK AG (CHE-109.793.933) in Lugano.
Controprestazione:
nessuna.
Nuova autorità di vigilanza:
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CHE-258.186.532), in Muralto. La fondazione è dichiarata soppressa in applicazione delle disposizioni dell'art. 88 cpv. 1 CC con risoluzione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CHE-258.186.532) in Muralto del 03.11.2015, ma la cancellazione non può essere effettuata mancando il consenso dell'autorità fiscale cantonale.
Publication number: 1132795, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della PKB PRIVATBANK AG, in Lugano, CH-020.7.903.177-5, fondazione (FUSC no. 3 del 07.01.2013, Pubbl. 7001870).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Patry, Jean, da Ginevra, in Veyrier, presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Rochat, Jean-Philippe, da L'Abbaye, in Epalinges, presidente, con firma collettiva a due.