Reports for Fehr Velos GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Fehr Velos GmbH
- Fehr Velos GmbH has its legal headquarters in Riedt b. Erlen, is active and operates in the sector «Trading with recreational products».
- The management consists of 2 persons. The company was founded on 05.06.2003.
- The company has last changed their commercial register entry on 12.09.2024, under «Notifications» you will find all changes.
- The reported UID is CHE-110.077.648.
- There are 2 other active companies registered at the same address. These include: Fehr Fire Solutions GmbH, Jud IT.
Commercial register information
Entry in the commercial register
05.06.2003
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Erlen
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.4.016.320-9
UID/VAT
CHE-110.077.648
Sector
Trading with recreational products
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Führen eines Zweiradfachgeschäftes mit Reparaturwerkstatt sowie Verkauf von und Handel mit Fahrrädern und Mofas. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, erworbene Unternehmen verkaufen, Grundeigentum, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, verwalten und verkaufen sowie Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Fehr Velos GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006128351, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Fehr Velos GmbH, in Erlen, CHE-110.077.648, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005323242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Fabian, von Bischofszell, in Hefenhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005323242, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Fehr Velos GmbH, in Erlen, CHE-110.077.648, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2009, S.19, Publ. 5037542).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Jolanda, von Hochdorf, in Wäldi, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberli, Fabian, von Bischofszell, in Hefenhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5037542, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Fehr Velos GmbH, in Erlen, CH-440.4.016.320-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 12.06.2003, S. 13, Publ. 1031516).
Statutenänderung:
0.00.2009.
Zweck neu:
Führen eines Zweiradfachgeschäftes mit Reparaturwerkstatt sowie Verkauf von und Handel mit Fahrrädern und Mofas. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, erworbene Unternehmen verkaufen, Grundeigentum, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, verwalten und verkaufen sowie Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Post oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Peter, von Roggwil TG, in Bischofszell, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, Andreas, von Horn, in Erlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 59'000.--].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.