Reports for Etzelmin AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Etzelmin AG
- Etzelmin AG has its legal headquarters in Zürich and is active. It is a Company limited by shares (AG) and active in the industry «Management of real estate portfolio properties».
- The management consists of one person. The company was founded on 27.08.1993.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 24.01.2022.
- The company is registered in the commercial register of the Canton of ZH under the UID CHE-102.146.632.
- Next to the company Etzelmin AG there are 13 other active companies with an identical address. These include: AHS Immobilien AG, Beratung Martin Walcher GmbH, Betz IT-Consulting & Co..
Commercial register information
Entry in the commercial register
27.08.1993
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.004.135-6
UID/VAT
CHE-102.146.632
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Der Zweck der Gesellschaft besteht im An- und Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Verpachtung von Liegenschaften und Erbringung aller sich im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften ergebenden Dienstleistungen sowie Durchführung von Finanz-, Handels- und Treuhandgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
MT TREUHAND AG | Zug | <2004 | 06.05.2021 |
Other company names
Past and translated company names
- Etzelmin Ltd
- Etzelmin SA
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Etzelmin AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005387406, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Etzelmin AG, in Zürich, CHE-102.146.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172576).
Domizil neu:
Südstrasse 11, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trixl, Michael, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Latzer, Ursula, von Oberbüren, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Viktor, von Schaffhausen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005172576, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Etzelmin AG, in Zürich, CHE-102.146.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2006, S.16, Publ. 3352750).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Etzelmin SA) (Etzelmin Ltd).
Domizil neu:
c/o Pricon Privat-Consult AG, Albisriederstrasse 315, 8047 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im An- und Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Verpachtung von Liegenschaften und Erbringung aller sich im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften ergebenden Dienstleistungen sowie Durchführung von Finanz-, Handels- und Treuhandgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 27.08.1993 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Beabsichtigt, nach der Gründung das Wohn- und Geschäftshaus an der Etzelstrasse 6, 8038 Zürich, Kat. Nr. 4225, GB Blatt 337 im Baurecht zum Preis von höchstens CHF 4'575'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern alle Aktionärsadressen bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 29.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeselsohn, Dr. David, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
MT Treuhand & Revisionsstellen AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trixl, Michael, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Latzer, Ursula, von Oberbüren, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3352750, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Etzelmin AG, in Zürich, CH-020.3.004.135-6, An- und Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Verpachtung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2003, S. 19, Publ. 1001312).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollag, André, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeselsohn, Dr. David, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.