Reports for energy protect GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout energy protect GmbH
- energy protect GmbH from Alpnach Dorf operates in the sector «Architectural and engineering activities» and is active.
- energy protect GmbH was founded on 18.02.1997.
- On the 19.11.2013 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The company is registered in the commercial register of the Canton of OW under the UID CHE-108.554.811.
Commercial register information
Entry in the commercial register
18.02.1997
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Alpnach
Commercial Registry Office
OW
Commercial register number
CH-100.4.019.696-6
UID/VAT
CHE-108.554.811
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energie- und Umwelttechnik, Einkauf, Produktion und Verkauf sowie Handel mit technischen Produkten, Ausführungen von Dienstleistungen im technischen Bereich, Entwicklung und Produktion von Apparaten und Geräten sowie deren Verkauf, Verwertung von Lizenzen. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Other company names
Past and translated company names
- Reltec GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: energy protect GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1187605, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
energy protect GmbH, in Alpnach, CHE-108.554.811, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7048748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zäch, Adrian, von Sursee, in Strengelbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler, Christoph, von Luzern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 7048724, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Reltec GmbH, in Neuenkirch, CH-100.4.019.696-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 9, Publ. 5803930). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Alpnach unter der Firma energy protect GmbH im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.
Publication number: 7048748, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Reltec GmbH, bisher in Neuenkirch, CH-100.4.019.696-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 9, Publ. 5803930).
Gründungsstatuten:
07.02.1997.
Statutenänderung:
18.01.2013.
Firma neu:
energy protect GmbH.
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
Schoriederstrasse 9a, 6055 Alpnach Dorf.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energie- und Umwelttechnik, Einkauf, Produktion und Verkauf sowie Handel mit technischen Produkten, Ausführungen von Dienstleistungen im technischen Bereich, Entwicklung und Produktion von Apparaten und Geräten sowie deren Verkauf, Verwertung von Lizenzen. Nebenzwecke gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [gestrichen: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten.]. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Yvonne, von Emmen und Luzern, in Neuenkirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Sidler, Bruno, von Emmen, in Neuenkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zäch, Adrian, von Sursee, in Strengelbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Bächler, Christoph, von Luzern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.