Reports for Emailtec SA
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Emailtec SA
- Emailtec SA with its legal headquarters in Morges is active. Emailtec SA operates in the sector «Manufacturing and processing of glass and ceramic».
- The management of the company Emailtec SA consists of 3 persons.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 22.07.2024.
- The reported UID is CHE-106.974.349.
Management (3)
newest board members
Fabrice Bober,
Maxime Pierre Camille Benjamin Laisné,
Georges Steiner
newest authorized signatories
Fabrice Bober,
Maxime Pierre Camille Benjamin Laisné,
Georges Steiner
Commercial register information
Entry in the commercial register
04.02.1974
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Morges
Commercial Registry Office
VD
Commercial register number
CH-550.0.134.402-0
UID/VAT
CHE-106.974.349
Sector
Manufacturing and processing of glass and ceramic
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
La Société a pour but la restauration de surfaces émaillées, la rénovation, ainsi que l'achat et la vente de tous produits d'entretien et d'hygiène. La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, immobilières (si les biens immobiliers détenus par l'intermédiaire de participations ou les immeubles sont situés en Suisse, ils ne pourront avoir qu'une affectation exclusivement commerciale) ou mobilières, et conclure tous contrats ayant un rapport direct ou indirect avec son but et favorisant son développement. Elle peut, en outre, créer des succursales et filiales en Suisse et à l'étranger et acquérir, détenir, administrer et aliéner des immeubles (en Suisse, immeubles à affectation exclusivement commerciale) et de la propriété intellectuelle. La Société peut également acquérir des participations dans d'autres entreprises et acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue (s'agissant des entreprises détenant des biens immobiliers situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale). La Société peut également accorder des prêts ou toute autre forme de financement a des sociétés affiliées, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés affiliées (ou de tiers), en particulier sous la forme de garanties, gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la Société.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
ABS - Audit Baumgartner & Sauvain SA | Morges | <2004 | 12.02.2014 |
Other company names
Past and translated company names
- Emailtec S.A.
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Emailtec SA
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006090756, Commercial Registry Office Vaud, (550)
Emailtec SA, à Morges, CHE-106.974.349 (FOSC du 05.07.2024, p. 0/1006077491). Steiner Pierre-Alain n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Publication number: HR02-1006077491, Commercial Registry Office Vaud, (550)
Emailtec SA, à Morges, CHE-106.974.349 (FOSC du 17.04.2024, p. 0/1006011530). Statuts modifiés le 18.06.2024.
Nouveau but:
la Société a pour but la restauration de surfaces émaillées, la rénovation, ainsi que l'achat et la vente de tous produits d'entretien et d'hygiène. La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, immobilières (si les biens immobiliers détenus par l'intermédiaire de participations ou les immeubles sont situés en Suisse, ils ne pourront avoir qu'une affectation exclusivement commerciale) ou mobilières, et conclure tous contrats ayant un rapport direct ou indirect avec son but et favorisant son développement. Elle peut, en outre, créer des succursales et filiales en Suisse et à l'étranger et acquérir, détenir, administrer et aliéner des immeubles (en Suisse, immeubles à affectation exclusivement commerciale) et de la propriété intellectuelle. La Société peut également acquérir des participations dans d'autres entreprises et acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue (s'agissant des entreprises détenant des biens immobiliers situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale). La Société peut également accorder des prêts ou toute autre forme de financement a des sociétés affiliées, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés affiliées (ou de tiers), en particulier sous la forme de garanties, gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la Société. Les 100 actions nominatives de CHF 1'000 ne sont plus désormais restreintes quant à la transmissibilité.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit (lettre, téléfax ou email).
Publication number: HR02-1006011530, Commercial Registry Office Vaud, (550)
Emailtec SA, à Morges, CHE-106.974.349 (FOSC du 13.02.2014, p. 0/1344279). Steiner Pierre-Alain, maintenant à Saint-Prex, qui n'est plus président, et Steiner Georges, maintenant à Hautemorges, signent désormais collectivement à deux. Bober Fabrice, de Oron, à Bottens, président, avec signature individuelle, et Laisné Maxime, de France, à Annecy (France), avec signature individuelle, sont membres du conseil d'administration.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.