Reports for Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft
- Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft is active in the industry «Other construction» and is currently active. The legal headquarters are in Sennwald.
- The organization was founded on 01.01.1911 and has 7 persons in its management.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 20.12.2022.
- The organization Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft is registered under the UID CHE-105.900.762.
Management (7)
newest members of the administration
Walter Lüchinger,
Thomas Engler,
Simon Markus Zürcher,
Werner Marty-Eggenberger,
Raphael Weder
newest authorized signatories
Walter Lüchinger,
Thomas Engler,
Raphael Weder,
Markus Inhelder,
Norbert Tinner
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
01.01.1911
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Sennwald
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.5.002.174-7
UID/VAT
CHE-105.900.762
Sector
Other construction
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des von ihr erstellten Kraftwerkes "Strick" durch Nutzung der Mühlbachquellen, des Schindleren- und Rohrbaches, Unterhalt und Erweiterung des elektrischen Verteilnetzes sowie den Betrieb des dem Elektrizi-tätswerk angegliederten Elektro-Installationsgeschäftes mit Verkaufsladen. Die im Kraftwerk erzeugte elektrische Energie sowie die von Dritten zusätzlich bezogene Energie dient zur Allgemein- und Industrieversorgung in den Verteilnetzen von Sennwald, Lienz, Plona und Salez. Die Genossenschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern. Sie kann Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
OBT AG, Filiale St. Gallen | St. Gallen | 02.04.2012 |
Other company names
Past and translated company names
- Elektrizitätswerk Sennwald
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005633306, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft, in Sennwald, CHE-105.900.762, Genossenschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi-Frei, Martin, von Sennwald, in Sennwald, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanselmann, Willi, von Sennwald, in Sennwald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Thomas, von Sevelen, in Lienz (Altstätten), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüchinger, Walter Fritz, von Oberriet (SG), in Lienz (Altstätten), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Marty, Werner, genannt Werner jun., von Wartau, in Trübbach (Wartau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Simon Markus, von Teufen (AR), in Salez (Sennwald), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004663897, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft, in Sennwald, CHE-105.900.762, Genossenschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, S.0, Publ. 3193175).
Statutenänderung:
27.05.2019.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des von ihr erstellten Kraftwerkes "Strick" durch Nutzung der Mühlbachquellen, des Schindleren- und Rohrbaches, Unterhalt und Erweiterung des elektrischen Verteilnetzes sowie den Betrieb des dem Elektrizi-tätswerk angegliederten Elektro-Installationsgeschäftes mit Verkaufsladen. Die im Kraftwerk erzeugte elektrische Energie sowie die von Dritten zusätzlich bezogene Energie dient zur Allgemein- und Industrieversorgung in den Verteilnetzen von Sennwald, Lienz, Plona und Salez. Die Genossenschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern. Sie kann Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Haftung: bis CHF 10'000.-- pro Mitglied].
Pflichten neu:
[gestrichen: Pflichten: Jedes Mitglied hat 1 Anteilschein zu CHF 20.-- zu übernehmen.]. [gestrichen: Pflichten: Neu eintretende Mitglieder haben zusätzlich zur Übernahme eines Anteilscheines ein vom Verwaltungsrat festgesetztes Eintrittsgeld zu entrichten.]. Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG, Filiale St. Gallen (CHE-406.591.524), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: OBT AG, Filiale St. Gallen (CH-320.9.039.738-3)].
Publication number: 3193175, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft, in Sennwald, CHE-105.900.762, Genossenschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1645983).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inhelder, Harri genannt Harry, von Sennwald, in Sennwald, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Thomas, von Sevelen, in Lienz (Altstätten), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Lüchinger, Walter Fritz, von Oberriet SG, in Altstätten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.