Address
c/o Hannelora Räber
Buchenweg 3
5636 Benzenschwil
Reports for Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil
- Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil has its legal headquarters in Benzenschwil, is active and operates in the sector «Electrical power production and utilities».
- The management has 5 active persons registered.
- The organization has last modified its commercial register entry on 31.03.2023. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The reported UID is CHE-100.603.133.
Management (5)
newest members of the administration
Christian Klausner,
Markus Hasler,
Adrian Klausner,
Josef Gürber,
Hannelora Räber
newest authorized signatories
Commercial register information
Entry in the commercial register
01.01.1910
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Merenschwand
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.5.913.095-4
UID/VAT
CHE-100.603.133
Sector
Electrical power production and utilities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Sie bezweckt die Versorgung von Benzenschwil mit Elektrizität. Die EB plant, erstellt und betreibt kommunale Infrastrukturen und erbringt Dienstleistungen im Bereich Energie mit Schwergewicht auf dem Gemeindegebiet Benzenschwil und wird nach dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit betrieben. Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005714528, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil, in Merenschwand, CHE-100.603.133, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005282112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Bruno, von Köniz, in Merenschwand, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klausner, Christian, von Merenschwand, in Merenschwand, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005282112, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil, in Merenschwand, CHE-100.603.133, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2012, S.0, Publ. 6837598).
Statutenänderung:
10.07.2021.
Zweck neu:
Sie bezweckt die Versorgung von Benzenschwil mit Elektrizität. Die EB plant, erstellt und betreibt kommunale Infrastrukturen und erbringt Dienstleistungen im Bereich Energie mit Schwergewicht auf dem Gemeindegebiet Benzenschwil und wird nach dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit betrieben.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Werner, von Auw, in Benzenschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klausner, Adrian, von Merenschwand, in Merenschwand, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hasler, Markus, von Hasle bei Burgdorf, in Merenschwand, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Benzenschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hänni, Bruno, von Köniz, in Merenschwand, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Benzenschwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gürber, Josef, von Werthenstein, in Merenschwand, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6837598, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil, in Benzenschwil, CH-400.5.913.095-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 2, Publ. 5259990).
Sitz neu:
Merenschwand. Gemeindefusion vom 01.01.2012.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klausner, Adrian, von Merenschwand, in Benzenschwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Benzenschwil].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.