Reports for EDT Swiss GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout EDT Swiss GmbH
- EDT Swiss GmbH is a Limited liability company with its legal headquarters in Näfels. EDT Swiss GmbH belongs to the industry «Other services in education» and is currently active.
- The management consists of one person. The company was founded on 26.10.2018.
- The last commercial register change was made on 21.06.2024. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The company EDT Swiss GmbH is registered under the UID CHE-217.566.742.
Commercial register information
Entry in the commercial register
26.10.2018
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Glarus Nord
Commercial Registry Office
GL
Commercial register number
CH-160.4.006.271-1
UID/VAT
CHE-217.566.742
Sector
Other services in education
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Führung einer Schule resp. Academy im Bereich Industrie 4.0 und Kryptowährungen. Erbringung von Informatikdienstleistungen sowie Handel mit Hard- und Software. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: EDT Swiss GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006063519, Commercial Registry Office Glarus
EDT Swiss GmbH, in Glarus Nord, CHE-217.566.742, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694776).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat das Domizil eingebüsst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Emil, von Glarus, in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004694776, Commercial Registry Office Glarus, (160)
EDT Swiss GmbH, in Glarus Nord, CHE-217.566.742, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stolz, Marcel Pius, von Kirchberg (SG), in Gossau SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Kobelt, Katja Ursula, von Glarus Süd, in Schänis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Horog, Laszlo, von Regensdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff, Josef, von Appenzell, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petek, Ingrid, von Luzern, in Oberglatt ZH (Oberglatt), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Emil, von Glarus, in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Publication number: HR02-1004588533, Commercial Registry Office Glarus, (160)
EDT Swiss GmbH, in Glarus Nord, CHE-217.566.742, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olsson, Carl-Johan, von Kilchberg (ZH), in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.