Reports for Ebrietas GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Ebrietas GmbH
- Ebrietas GmbH is currently active and the industry «Operation of bars». The legal headquarters are in Zürich.
- The management of the company Ebrietas GmbH consists of 3 persons.
- The commercial register entry of the company was last modified on 19.01.2018. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- Ebrietas GmbH is registered in the Canton of ZH under the UID CHE-397.941.758.
Commercial register information
Entry in the commercial register
04.06.2012
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.047.598-5
UID/VAT
CHE-397.941.758
Sector
Operation of bars
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Bars, Clubs, Restaurants und Party-Service sowie die Veranstaltung von Konzerten. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Ebrietas GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4001291, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ebrietas GmbH, in Zürich, CHE-397.941.758, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3283937).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Heidi, von Herrliberg, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler, Richard, von Herrliberg, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3283937, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ebrietas GmbH, in Zürich, CHE-397.941.758, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2012, Publ. 6708194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grischenko, Ninel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Philipp Pascal, von Herrliberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6708194, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ebrietas GmbH, in Zürich, CH-020.4.047.598-5, Zähringerstrasse 39, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Bars, Clubs, Restaurants und Party-Service sowie die Veranstaltung von Konzerten. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kessler, Philipp Pascal, von Herrliberg, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grischenko, Ninel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.