Reports for dynaxity GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout dynaxity GmbH
- dynaxity GmbH has its legal headquarters in Gamsen and is active. It is a Limited liability company and active in the industry «Services regarding management consulting».
- The management of the company dynaxity GmbH consists of 2 persons. The foundation of the company took place on 23.03.2009.
- The commercial register entry of the company was last modified on 06.03.2020. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- dynaxity GmbH is registered in the Canton of VS under the UID CHE-114.782.786.
- There are 10 other active companies registered at the same address. These include: AS Aufzüge AG, Bitkit GmbH, Die Akkordunternehmung Schweiz AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
23.03.2009
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Brig-Glis
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-020.4.039.786-5
UID/VAT
CHE-114.782.786
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung, Handelsregister- und Statutenänderungen, Unternehmensführung, strategische Unternehmens-, Management-, Marketing- und Kommunikationsberatung sowie sämtliche Dienstleistungen im Rahmen derer Umsetzung. Zudem bezweckt sie den Betrieb von Internetplattformen. Ferner bezweckt sie die Beratung von natürlichen und juristischen Personen im Bereich strategischer und operativer Fragestellungen, die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang im In- und Ausland und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- dynaxity Sagl
- dynaxity Ltd. liab. Co
- dynaxity Sàrl
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: dynaxity GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004847065, Commercial Registry Office Valais, (600)
dynaxity GmbH, in Brig-Glis, CHE-114.782.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2017, Publ. 3752995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaurinovic, Slaven, von Vérossaz, in Visp, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treubera Family Office AG (CHE-162.391.129), in Zug, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Condor Group AG (CHE-162.391.129)];
Gubler, Benjamin Fabian, von Matzingen, in Brig (Brig-Glis), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3752995, Commercial Registry Office Valais, (600)
dynaxity GmbH, in Salgesch, CHE-114.782.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3503287).
Statutenänderung:
07.09.2017.
Uebersetzungen der Firma neu:
(dynaxity Sàrl) (dynaxity Sagl) (dynaxity Ltd. liab. Co).
Sitz neu:
Brig-Glis.
Domizil neu:
Industriestrasse 7, 3900 Gamsen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung, Handelsregister- und Statutenänderungen, Unternehmensführung, strategische Unternehmens-, Management-, Marketing- und Kommunikationsberatung sowie sämtliche Dienstleistungen im Rahmen derer Umsetzung. Zudem bezweckt sie den Betrieb von Internetplattformen. Ferner bezweckt sie die Beratung von natürlichen und juristischen Personen im Bereich strategischer und operativer Fragestellungen, die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang im In- und Ausland und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreier, Marcel Max, von Winterthur, in Salgesch, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Publication number: 3503287, Commercial Registry Office Valais, (600)
dynaxity GmbH, in Salgesch, CHE-114.782.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2012, Publ. 6827220).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreier, Marcel Max, von Winterthur, in Salgesch, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Condor Group AG (CHE-162.391.129), in Zug, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kaurinovic, Slaven, von Vérossaz, in Visp, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.