Reports for Dentartis AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Dentartis AG
- Dentartis AG has its legal headquarters in Kilchberg ZH and is active. It operates in the sector «Manufacturing of medical goods».
- The management of the company Dentartis AG consists of one person.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 15.12.2023.
- The company Dentartis AG is registered under the UID CHE-108.761.801.
Commercial register information
Entry in the commercial register
17.03.1989
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Kilchberg (ZH)
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.922.519-0
UID/VAT
CHE-108.761.801
Sector
Manufacturing of medical goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung und Vertrieb zahntechnischer Arbeiten und Produkte aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Koller Treuhand AG | Bülach | <2004 | 11.06.2009 |
Other company names
Past and translated company names
- RWZ Dentatech AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Dentartis AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005910645, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dentartis AG, in Kilchberg (ZH), CHE-108.761.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meneghin, Marco, von Basel, in Glarus Nord, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pienitz, Miles Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005193643, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dentartis AG, in Kilchberg (ZH), CHE-108.761.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S.32, Publ. 5064550).
Statutenänderung:
20.04.2021.
Aktien neu:
140 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 140 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme/Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 28.05.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/-übernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.05.2001 das unter der Bezeichnung Dentallabor Kilchberg in Kilchberg ZH geführte Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma von Marco Meneghin, von Basel, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.05.2000 mit Aktiven von CHF 58'938.89 und Passiven von CHF 13'644.45, wofür 40 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 5'294.44 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meneghin, Marco, von Basel, in Glarus Nord, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publication number: 5064550, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dentartis AG, in Kilchberg ZH, CH-020.3.922.519-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 29, Publ. 3783790).
Statutenänderung:
26.11.2008, 04.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung und Vertrieb zahntechnischer Arbeiten und Produkte aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller Treuhand AG, in Bülach, Revisionsstelle.