Branches (1)
Reports for Dem & Jiyan GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Dem & Jiyan GmbH
- Dem & Jiyan GmbH has its legal headquarters in Liestal, is active and operates in the sector «Operation of restaurants».
- The management of the company Dem & Jiyan GmbH consists of one person.
- The last commercial register change was made on 19.02.2024. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The company Dem & Jiyan GmbH is registered under the UID CHE-167.341.311.
- There are 2 other active companies that have registered an identical address. These include: Miraka & Co. GmbH, Miraka Mirakatec.
Commercial register information
Entry in the commercial register
18.04.2018
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Liestal
Commercial Registry Office
BL
Commercial register number
CH-280.4.022.259-4
UID/VAT
CHE-167.341.311
Sector
Operation of restaurants
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Gastronomiebetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Liegenschaften vermieten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Dem & Jiyan GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005964617, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Dem & Jiyan GmbH, in Liestal, CHE-167.341.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004452342).
Zweigniederlassung neu:
[Sitz] Bettingen (CHE-362.637.366).
Publication number: HR02-1004452342, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Dem & Jiyan GmbH, in Liestal, CHE-167.341.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koyuncuer, Erdal, von Basel, in Liestal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Koyuncuer, Ayse, türkische Staatsangehörige, in Liestal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oglakci, Bülent, türkischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durmaz, Ahmet, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4187691, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Dem & Jiyan GmbH, in Liestal, CHE-167.341.311, Mühlegasse 22, 4410 Liestal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Gastronomiebetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Liegenschaften vermieten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Koyuncuer, Erdal, von Basel, in Liestal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Koyuncuer, Ayse, türkische Staatsangehörige, in Liestal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oglakci, Bülent, türkischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.