Reports for DaVini GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout DaVini GmbH
- DaVini GmbH is a Limited liability company with its legal headquarters in Berg TG. DaVini GmbH belongs to the industry «Beverage production (with alcohol)» and is currently active.
- The management has 3 active persons registered.
- The last commercial register change was made on 26.01.2011. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The company is registered in the commercial register of the Canton of TG under the UID CHE-110.260.023.
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.10.2003
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Berg (TG)
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.4.016.644-1
UID/VAT
CHE-110.260.023
Sector
Beverage production (with alcohol)
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Handel mit Weinen und Spirituosen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder andere Unternehmen übernehmen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: DaVini GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6003716, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
DaVini GmbH, in Berg TG, CH-440.4.016.644-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2010, S. 22, Publ. 5952826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rausch, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Steffen, Philipp, von Lützelflüh, in Bottighofen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrecht, Werner, von Zürich, in Berg TG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Caprez, Silvio, von Trin, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 165 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Krähemann, Bruno, von Aadorf, in Hörhausen (Homburg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 165 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 5952826, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
DaVini GmbH, in Berg TG, CH-440.4.016.644-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 25, Publ. 4776670).
Statutenänderung:
15.12.2010.
Zweck neu:
Handel mit Weinen und Spirituosen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder andere Unternehmen übernehmen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrecht, Werner, von Zürich, in Berg TG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Caprez, Silvio, von Trin, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Oberdürnten (Dürnten) und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Rausch, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Steffen, Philipp, von Lützelflüh, in Bottighofen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Berg TG und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Publication number: 4776670, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
DaVini GmbH, in Berg TG, CH-440.4.016.644-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 21.10.2003, S. 13, Publ. 1224408). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 31.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.