Reports for Damedics GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Damedics GmbH
- Damedics GmbH has its legal headquarters in Nidau, is active and operates in the sector «Manufacturing of medical goods».
- The management consists of 2 persons. The company was founded on 09.11.2007.
- The most recent commercial register change was made on 21.08.2020. You can find all changes under «Notifications».
- The reported UID is CHE-113.918.310.
- There are 19 other active companies registered at the same address. These include: ABM FIDUCIAIRE Sàrl, Aebi Industrievertretungen GmbH, ALX Group AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
09.11.2007
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Nidau
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.040.508-6
UID/VAT
CHE-113.918.310
Sector
Manufacturing of medical goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Entwicklung und Herstellung von Produkten der Medizinaltechnik, der Mikromechanik und verwandter Gebiete sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Damedics GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004962182, Commercial Registry Office Berne, (36)
Damedics GmbH, in Nidau, CHE-113.918.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, S.0, Publ. 1712245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neukomm, Peter Alexander, von Hallau, in Wettingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Adrian, von Kirchlindach, in Port, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lempen, Markus, von St. Stephan, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lyss, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1712245, Commercial Registry Office Berne, (36)
Damedics GmbH, in Nidau, CHE-113.918.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 4, Publ. 4970224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, David, von Seeberg, in Nidau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aebi, Jürg, von Seeberg, in Ipsach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Adrian, von Kirchlindach, in Port, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gümmenen (Mühleberg), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lempen, Markus, von St. Stephan, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4970224, Commercial Registry Office Berne, (36)
Damedics GmbH, in Nidau, CH-036.4.040.508-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2008, S. 2, Publ. 4390976).
Statutenänderung:
01.04.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyes, Simon, von Uebeschi, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, David, von Seeberg, in Nidau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Baumgartner, Adrian, von Kirchlindach, in Gümmenen (Mühleberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Lempen, Markus, von St. Stephan, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Aebi, Jürg, von Seeberg, in Ipsach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Neukomm, Peter Alexander, von Hallau, in Wettingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.