Address
Schürliboden 342f, Ronihus
3852 Ringgenberg BE
Reports for cs-wings GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout cs-wings GmbH
- cs-wings GmbH has its legal headquarters in Ringgenberg BE and is active. It operates in the sector «Other freelance work».
- cs-wings GmbH has 2 persons entered in its management.
- The company has last changed their commercial register entry on 12.01.2018, under «Notifications» you will find all changes.
- cs-wings GmbH is registered in the Canton of BE under the UID CHE-114.793.376.
Commercial register information
Entry in the commercial register
27.03.2009
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Ringgenberg (BE)
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.044.387-7
UID/VAT
CHE-114.793.376
Sector
Other freelance work
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft sind Communications-Belange wie: Sprachunterricht, Übersetzungen, Organisation von öffentlichen Veranstaltungen, Herstellen von Audio- und Video-Tonträger, Moderation von Audiosendungen im Radio. Safety-Belange wie: Untersuchungen und Erstellen von Expertisen in den Sicherheitsbereichen von technisch komplexen Systemen, vorwiegend im Aviatikbereich; Erarbeiten von Sicherheitsempfehlungen; Untersuchungen als Experte von Flugunfällen; Erstellen von Dokumenten, welche den Betrieb der gewerbsmässigen Luftfahrt sicherstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: cs-wings GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3985187, Commercial Registry Office Berne, (36)
cs-wings GmbH, in Ringgenberg (BE), CHE-114.793.376, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2254111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Stefan, von Emmen und Basel, in Wilderswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Rudolf, von Sigriswil, in Ringgenberg BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Gunten-Grote, Karin, von Sigriswil, in Ringgenberg BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2254111, Commercial Registry Office Berne, (36)
cs-wings GmbH, in Ringgenberg BE, CHE-114.793.376, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S. 3, Publ. 4954726).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Rudolf, von Sigriswil, in Ringgenberg BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
von Gunten-Grote, Karin, von Sigriswil, in Ringgenberg BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Brunner, Stefan, von Emmen und Basel, in Wilderswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4954726, Commercial Registry Office Berne, (36)
cs-wings GmbH, in Ringgenberg BE, CH-036.4.044.387-7, Schürliboden 342f, Ronihus, 3852 Ringgenberg BE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2009.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind Communications-Belange wie: Sprachunterricht, Übersetzungen, Organisation von öffentlichen Veranstaltungen, Herstellen von Audio- und Video-Tonträger, Moderation von Audiosendungen im Radio.
Safety-Belange wie:
Untersuchungen und Erstellen von Expertisen in den Sicherheitsbereichen von technisch komplexen Systemen, vorwiegend im Aviatikbereich;
Erarbeiten von Sicherheitsempfehlungen;
Untersuchungen als Experte von Flugunfällen;
Erstellen von Dokumenten, welche den Betrieb der gewerbsmässigen Luftfahrt sicherstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich. Gemäss Erklärung der Gründer vom 24.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
von Gunten, Rudolf, von Sigriswil, in Ringgenberg BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
von Gunten-Grote, Karin, von Sigriswil, in Ringgenberg BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.