Reports for CS Liegenschaften AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout CS Liegenschaften AG
- CS Liegenschaften AG from Urdorf operates in the sector «Management of real estate portfolio properties» and is active.
- The management consists of 2 persons. The company was founded on 18.08.2011.
- The company has last changed their commercial register entry on 12.09.2018, under «Notifications» you will find all changes.
- The company's UID is CHE-239.130.169.
- The address is identical with 2 other active companies. These include: CS-Reinigung GmbH, Malergeschäft D. Schöpf GmbH.
Commercial register information
Entry in the commercial register
18.08.2011
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Urdorf
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.036.937-3
UID/VAT
CHE-239.130.169
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung, die Verpachtung sowie den Verkauf von Immobilien und Grundstücken aller Art im In- und Ausland; ferner die Organisation, Planung, Durchführung von Um- und Neubauten sowie Renovationen, die Übernahme von Baumanagementaufgaben, Bau- und Projektleitungsmandaten sowie weiteren Dienstleistungen im Bereiche der Immobilienbranche. Die Gesellschaft kann auch als Mäklerin auftreten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Finanzierungen vornehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: CS Liegenschaften AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004453622, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CS Liegenschaften AG, in Urdorf, CHE-239.130.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2011, Publ. 6304916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pereiro, Antar, von Ernen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Christian Viktor, von Ernen und Goms, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hochschorner Schmidt, Iris Maria, von Bergdietikon, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6304916, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CS Liegenschaften AG, in Urdorf, CH-020.3.036.937-3, Schützenstrasse 21, 8902 Urdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.08.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung, die Verpachtung sowie den Verkauf von Immobilien und Grundstücken aller Art im In- und Ausland;
ferner die Organisation, Planung, Durchführung von Um- und Neubauten sowie Renovationen, die Übernahme von Baumanagementaufgaben, Bau- und Projektleitungsmandaten sowie weiteren Dienstleistungen im Bereiche der Immobilienbranche. Die Gesellschaft kann auch als Mäklerin auftreten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Finanzierungen vornehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pereiro, Antar, von Ernen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.