Reports for Cafeteria Buchlern GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Cafeteria Buchlern GmbH
- Cafeteria Buchlern GmbH is currently active and the industry «Trading with recreational products». The legal headquarters are in Zürich.
- Cafeteria Buchlern GmbH was founded on 17.02.2022.
- The company has last modified its commercial register entry on 24.05.2024. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- Cafeteria Buchlern GmbH is registered in the Canton of ZH under the UID CHE-332.590.926.
Commercial register information
Entry in the commercial register
17.02.2022
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.076.594-7
UID/VAT
CHE-332.590.926
Sector
Trading with recreational products
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben jeglicher Art, die Erbringung von Cateringdienstleistungen sowie den Handel mit Gütern aller Art, insbesondere auch Lebensmittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Cafeteria Buchlern GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006038654, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Cafeteria Buchlern GmbH, in Zürich, CHE-332.590.926, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005410963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basci, Giancarlo, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basci, Floriana, von Zürich, in Urdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005410963, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Cafeteria Buchlern GmbH, in Zürich, CHE-332.590.926, Friedhofstrasse 89, 8048 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben jeglicher Art, die Erbringung von Cateringdienstleistungen sowie den Handel mit Gütern aller Art, insbesondere auch Lebensmittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Basci, Floriana, von Zürich, in Schlieren, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Basci, Giancarlo, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.