Reports for Café Fischer GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Café Fischer GmbH
- Café Fischer GmbH with its legal headquarters in Ersigen is active. Café Fischer GmbH operates in the sector «Operation of restaurants».
- The company was founded on 30.06.1998.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 07.09.2023.
- Café Fischer GmbH is registered in the Canton of BE under the UID CHE-107.148.489.
Commercial register information
Entry in the commercial register
30.06.1998
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Ersigen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-053.4.000.641-9
UID/VAT
CHE-107.148.489
Sector
Operation of restaurants
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Führen eines Gastgewerbebetriebes sowie Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Past and translated company names
- W. + B. Fischer GmbH
- Bäckerei-Konditorei Fischer W. + B. GmbH
- Bäckerei-Konditorei W. + B. Fischer GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Café Fischer GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005832760, Commercial Registry Office Berne, (36)
Café Fischer GmbH, in Ersigen, CHE-107.148.489, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Werner, von Brienz (BE), in Ersigen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Fischer-Hug, Nadia, von Brienz (BE) und Zürich, in Ersigen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gagstatter, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Alchenstorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005807140, Commercial Registry Office Berne, (36)
Café Fischer GmbH, in Ersigen, CHE-107.148.489, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2008, S.4, Publ. 4409894).
Statutenänderung:
21.07.2023.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 23.06.1998 und Bilanz per 01.04.1998: Aktiven von CHF 389'180.35 und Passiven von CHF 324'727.60 der "Bäckerei - Konditorei W. + B. Fischer", Kollektivgesellschaft, in Ersigen, zum Preis von CHF 64'452.75, wofür die beiden Kollektivgesellschafter Werner und Bernhard Fischer, in Ersigen, je eine voll liberierte Stammeinlage von CHF 25'000 und je eine Gutschrift von CHF 7'226.37 in den Büchern der Gesellschaft erhalten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ANMEG Holding GmbH (CHE-333.114.327), in Alchenstorf, Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fischer, Werner, von Brienz (BE), in Ersigen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fischer-Hug, Nadia, von Zürich und Brienz (BE), in Ersigen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Brienz (BE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gagstatter, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Alchenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gagstatter, Melanie Corine, von Därstetten, in Alchenstorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4409894, Commercial Registry Office Berne, (36)
W. + B. Fischer GmbH, in Ersigen, CH-053.4.000.641-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.1999, S. 7933).
Statutenänderung:
19.03.2008.
Firma neu:
Café Fischer GmbH.
Domizil neu:
Dorfstrasse 41, 3423 Ersigen.
Zweck neu:
Führen eines Gastgewerbebetriebes sowie Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 19.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Bernhard, von Brienz, in Ersigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Werner, von Brienz BE, in Ersigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: von Brienz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.--];
Fischer-Hug, Nadia, von Zürich und Brienz BE, in Ersigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.