Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for BLS Lötschbergbahn AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
01.01.1906
Deletion from the commercial register
29.06.2006
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.3.000.537-1
UID/VAT
CHE-105.902.896
Sector
Transportation of passenger and freight by train
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erbringung und Vermarktung von Verkehrsleistungen mit Bahn, Bus und Schiff; Bau, Betrieb und Bewirtschaftung von Infrastrukturen und Einrichtungen sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen; sie kann Beteiligungen bei bzw. Kooperationen mit anderen Gesellschaften eingehen und Grundstücke erwerben.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | <2004 | 28.06.2006 |
Other company names
Past and translated company names
- BLS Chemin de fer du Loetschberg SA
- BLS Ferrovia del Loetschberg SA
- BLS Loetschberg Railway Ltd
- Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon
Ownership structure
Holdings
Trademarks
Trademark | Registration date | Status | Number |
---|---|---|---|
30.01.2003 | deleted | 05607/2002 | |
28.04.2000 | deleted | 06400/1999 |
Newest SOGC notifications: BLS Lötschbergbahn AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3439686, Commercial Registry Office Berne, (36)
BLS Lötschbergbahn AG, in Bern, CH-035.3.000.537-1, Erbringung und Vermarktung von Verkehrsleistungen mit Bahn, Bus und Schiff usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2006, S. 2, Publ. 3395780). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die BLS AG, in Bern (CH-035.3.036.085-5), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 3395780, Commercial Registry Office Berne, (36)
BLS Lötschbergbahn AG, in Bern, CH-035.3.000.537-1, Erbringung und Vermarktung von Verkehrsleistungen mit Bahn, Bus und Schiff usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2005, S. 2, Publ. 2720292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschy, Pierre, von Trub, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Ernst, von Heiligenschwendi, in Heiligenschwendi, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hari, Adolf, von Kandersteg, in Seftigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Känel, Walter, von Reichenbach im Kandertal, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Beat, von Walterswil BE, in Ueberstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgener, Thomas, von Visp, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barth, Markus Stephan Hermann, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maulaz, Michel Frédéric, von Fiez, in Sulzbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Stephan Matthias, von Diessenhofen und Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Urs, von Bäretswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cina, Jean-Michel, von Salgesch, in Salgesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cuche, Fernand, von Le Pâquier NE, in Lignières, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Marcel Erik, von Appenzell, in Schliern bei Köniz (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Michael, von Thun und Linden, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pifster, Damian Erwin, von Gossau SG, in Boll (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pixley, Daniel, von Zumikon, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegsegger, Ulrich, von Röthenbach im Emmental, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherler, Gabriela, von Köniz, in Grasswil (Seeberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Hans Jakob, von Elgg, in Heiligenschwendi, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieser, Michael, von Bolligen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2720292, Commercial Registry Office Berne, (36)
BLS Lötschbergbahn AG, in Bern, CH-035.3.000.537-1, Erbringung und Vermarktung von Verkehrsleistungen mit Bahn, Bus und Schiff usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 07.04.2004, S. 2, Publ. 2204880).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigler, Christian, von Muri bei Bern, in Rüfenacht BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kocher, Martin, von Epsach, in Liebefeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Bernhard, von Grengiols, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Hans, von Wohlen bei Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Kurth, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Johann Peter, von Wyssachen, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sustreanu-Dreier, Christine, von Kleinlützel, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coletti, Amedeo, von Frutigen und italienischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossen, Werner, von Frutigen, in Uetendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kruch, Peter, von Köniz, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Markus, von Ostermundigen, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mani, Monika, von Diemtigen, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jürg, von Eriswil, in Utzigen (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vouillamoz Klubertanz, Joëlle Sandrine, von Riddes, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.