Reports for Beerli + Venzin AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Beerli + Venzin AG
- Beerli + Venzin AG has its legal headquarters in Hörhausen and is active. It is a Company limited by shares (AG) and active in the industry «General structural engineering».
- The company was founded on 05.12.2005 and has 2 persons in its management.
- The company has last modified its commercial register entry on 21.07.2020. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company is registered in the commercial register of the Canton of TG under the UID CHE-112.661.893.
Commercial register information
Entry in the commercial register
05.12.2005
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Homburg
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.3.018.669-2
UID/VAT
CHE-112.661.893
Sector
General structural engineering
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Betrieb eines Baugeschäftes sowie Überbauung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Weinfelden | 09.12.2005 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Beerli + Venzin AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004941997, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Beerli + Venzin AG, in Homburg, CHE-112.661.893, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2011, S.13, Publ. 6049394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldinger, Daniel, von Homburg, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keune, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beerli, Christoph, von Bichelsee-Balterswil, in Hörhausen (Homburg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ermatingen, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Beerli-Eugster, Daniela, von Wald (AR), in Hörhausen (Homburg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6049394, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Beerli + Venzin AG, in Homburg, CH-440.3.018.669-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2005, S. 13, Publ. 3141736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Venzin, Willy, von Disentis/Mustér, in Hörhausen (Homburg), Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bucher, Sylvia, von Dagmersellen, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goldinger, Daniel, von Homburg, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keune, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3141736, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Beerli + Venzin AG, in Homburg, CH-440.3.018.669-2, Käsereistrasse 7, 8507 Hörhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2005.
Zweck:
Betrieb eines Baugeschäftes sowie Überbauung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Venzin Willy AG, in Homburg, die für den Betrieb notwendigen Anlagen, wie Fahrzeuge, Baumaschinen, Krane, Kleingeräte, Büroeinrichtungen und Verbrauchsmaterial gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste zum Preise von höchstens CHF 360'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Beerli, Christoph, von Bichelsee-Balterswil, in Ermatingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Venzin, Willy, von Disentis/Mustér, in Hörhausen (Homburg), Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bucher, Sylvia, von Uffikon, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
OBT AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.