Reports for Bachmann + Mürner AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Bachmann + Mürner AG
- Bachmann + Mürner AG in Hüttwilen is a Company limited by shares (AG) from the sector «Rental of machinery and movable equipment». Bachmann + Mürner AG is active.
- Bachmann + Mürner AG has 2 persons entered in its management.
- The company has last changed their commercial register entry on 10.12.2020, under «Notifications» you will find all changes.
- The company is registered in the commercial register TG under the UID CHE-101.354.211.
Commercial register information
Entry in the commercial register
05.05.1983
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Hüttwilen
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.3.007.732-4
UID/VAT
CHE-101.354.211
Sector
Rental of machinery and movable equipment
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Verpachtung von Lagerräumlichkeiten und anderen Liegenschaften sowie landwirtschaftliche Urproduktion und Betreiben von der Landwirtschaft nahestehende Betriebszweigen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung zu fördern oder zu erleichtern einschliesslich Erwerb, Unterhalt und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Ruch Treuhand AG | Wängi | <2004 | 09.12.2020 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Bachmann + Mürner AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005044549, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bachmann + Mürner AG, in Hüttwilen, CHE-101.354.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2001, S.7557).
Statutenänderung:
03.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verpachtung von Lagerräumlichkeiten und anderen Liegenschaften sowie landwirtschaftliche Urproduktion und Betreiben von der Landwirtschaft nahestehende Betriebszweigen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung zu fördern oder zu erleichtern einschliesslich Erwerb, Unterhalt und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig brieflich an die letzt gemeldete Adresse der Aktionäre. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 03.12.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guhl, Theres, von Reichenbach im Kandertal, in Hüttwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch Treuhand AG, in Wängi, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guhl, Markus, von Steckborn, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Hans, von Hüttwilen und Uesslingen-Buch, in Hüttwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bachmann + Mürner AG, in Hüttwilen, Produktion von und Handel mit gemüsebaulichen Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.1998, S. 8730).
Statutenänderung:
29.08.2001.
Zweck neu:
Verpachtung von Lagerräumlichkeiten und anderen Liegenschaften sowie landwirtschaftliche Urproduktion und Betreiben von der Landwirtschaft nahestehenden Betriebszweigen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben, unterhalten und verkaufen.
Aktienkapital neu:
CHF 320'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 320'000.--.
Aktien neu:
1'600 Namenaktien zu CHF 200.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.08.2001 wird im Sinne von Art. 735 OR der Nennwert der 500 Namenaktien von CHF 1'000.-- auf CHF 200. -- herabgesetzt. Gleichzeitig werden 1'100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 200.-- ausgegeben.
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bachmann + Mürner AG, in Hüttwilen, Produktion von und Handel mit gemüsebaulichen Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.1995, S. 6758).
Statutenänderung:
18.11.1998.
Zweck neu:
Produktion von und Handel mit gemüsebaulichen Erzeugnissen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, unterhalten und verkaufen.
Aktienkapital neu:
CHF500'000.¬ [bisher: CHF300'000.¬].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF500'000.¬.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF1'000.¬ [bisher: 300 Namenaktien zu CHF1'000.¬].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 14.04.1983 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernahm gemäss Sacheinlage- und Liegenschaftenkaufvertrag vom 14.04.1983 sowie Bilanz per 15.05.1982 von der bisher im Handelsregister nicht eingetragenen Firma "Bachmann + Mürner", in Hüttwilen, mit Aktiven und Passiven zum Übernahmepreis von CHF100'000.¬, welcher Betrag voll auf das Grundkapital angerechnet wird. CHF100'000.¬ wurden bar einbezahlt.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mürner, Roland, von Reichenbach im Kandertal, in Hüttwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guhl, Theres, von Reichenbach im Kandertal, in Hüttwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mürner-Guhl, Theres];
Guhl, Markus, von Steckborn, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brugg].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.