Reports for A+B Group GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout A+B Group GmbH
- A+B Group GmbH has its legal headquarters in Oftringen, is active and operates in the sector «Architectural and engineering activities».
- The management consists of one person. The company was founded on 08.01.2020.
- The most recent commercial register change was made on 23.09.2022. You can find all changes under «Notifications».
- The company A+B Group GmbH is registered under the UID CHE-384.833.438.
Commercial register information
Entry in the commercial register
08.01.2020
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Oftringen
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.4.446.735-4
UID/VAT
CHE-384.833.438
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Baumanagement, Erbringung von Architekturdienstleistungen, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Gebäuden, Immobilien, Bau- und Renovationsprojekten, Erstellung von eigenen Bau- und Renovationsprojekten und deren Realisierung sowie Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen; kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- ABR Group GmbH
- ABR Immobilien GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: A+B Group GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005568140, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ABR Group GmbH, in Rothrist, CHE-384.833.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005009066).
Statutenänderung:
05.09.2022.
Firma neu:
A+B Group GmbH.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Obere Hauptstrasse 46, 4665 Oftringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nuraj, Riard, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nuraj, Albin, von Oftringen, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1004802847, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ABR Immobilien GmbH, in Rothrist, CHE-384.833.438, Gländstrasse 5, 4852 Rothrist, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2019.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Gebäuden, Immobilien, Bau- und Renovationsprojekten, Erstellung von eigenen Bau- und Renovationsprojekten und deren Realisierung und Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 29.11.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Nuraj, Riard, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Nuraj, Albin, von Oftringen, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.