Auskünfte zu Anton Zwimpfer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anton Zwimpfer
Publikationsnummer: 920076, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Verband Schweinegesundheitsdienst Schweiz, VSGD, in Sempach, Allmend, 6204 Sempach, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2001.
Zweck:
Einheitliche Gewährleistung und nachhaltige Förderung der Gesundheit des Schweines, der Zucht und Produktion in der Schweiz, insbesondere durch einen entsprechenden Schweinegesundheitsdienst (SGD);
Stärkung des Vertrauens der verschiedenen Partner, einschliesslich der Konsumenten, bezüglich der Gesundheit und der tiergerechten Haltung der Schweine in Zucht, Produktion und Vermarktung;
geeignete Unterstützung der angeschlossenen Mitglieder und Regionen sowie Dritter in ihren Anstrengungen und Tätigkeiten zur Erreichung des Verbandszweckes.
Haftung/Nachschusspflicht:
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen.
Mittel:
Jahresbeiträge der Mitglieder;
öffentlich- und privatrechtliche Beiträge, Schenkungen und Legate;
Erträge aus Tätigkeiten, Dienstleistungen und von Vermögenswerten.
Organisation:
Delegiertenversammlung, Regionalversammlung, Regionalausschuss, Zentralvorstand von 9 bis 11 Mitgliedern, Schweinegesundheitsdienst, Rechnungsrevision.
Eingetragene Personen:
Zwimpfer, Anton, von Oberkirch, in Grosswangen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Andreas genannt André, von Signau, in Moudon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegmann, Dr. med. vet. Stefan, von Bettwiesen, in Roggwil TG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 755686, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SGD-Genossenschaft Zürich, in Zürich, Durchführung eines ständigen Beratungs- und Gesundheitsdienstes in der Schweineproduktion und allen damit verbundenen Nebenaufgaben nach der Verordnung, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2002, S. 20, Publ. 328286).
Firma neu:
SGD-Genossenschaft Zürich in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.03.2002 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
SGD-Genossenschaft Zürich, Allmend, 6204 Sempach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Josef, von Willisau Land, in Willisau Land, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amstutz, Paul, von Werthenstein, in Werthenstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schurtenberger, Josef, von Malters und Hohenrain, in Bürglen TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fleischlin, Xaver, von Eich und Neuenkirch, in Eich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schatzmann, Dr. Esther, von Brugg, in Rickenbach LU, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Othmar, von Neudorf, in Neudorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwimpfer, Anton, von Oberkirch, in Grosswangen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Alfred, von Welschenrohr, in Oberkirch, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wildhaber, Reinhard, von Flums und Hedingen, in Hedingen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krummenacher, Armin, von Rothenburg, in Rothenburg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SGD-Genossenschaft Zürich, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.1999, S. 5639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Anton, von Richenthal, in Richenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heller, Robert, von Kottwil, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kamer, Othmar, von Küssnacht am Rigi, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Prof. Dr. Hermann, von Mettendorf, in Zürich, Leiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Josef, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Othmar, von Neudorf, in Neudorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwimpfer, Anton, von Oberkirch, in Grosswangen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.