Auskünfte zu Josef Zumsteg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Josef Zumsteg
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Leibstadt, in Leibstadt, Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2001, S. 2685).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Leibstadt in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumsteg, Josef, von Oberhofen AG, in Leibstadt, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: von Oberhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhn, Bernhard, von Dottikon, in Leibstadt, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kramer, Stefan, von Full-Reuenthal, in Leibstadt, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Beat, von Böttstein, in Leibstadt, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Leibstadt, in L e i b s t a d t , Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.1994, S. 4801).
Domizil neu:
c/o Josef Zumsteg, Oberdorf 144, 5325 Leibstadt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Karl, von Schwaderloch, in Leibstadt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Hanspeter, von Leibstadt, in Leibstadt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumsteg, Josef, von Oberhofen, in Leibstadt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Gärtner, Urs, von Leibstadt, in Leibstadt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erne- Kramer, Hanspeter, von Leibstadt, in Leibstadt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuhn, Bernhard, von Dottikon, in Leibstadt, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer, Stefan, von Full- Reuenthal, in Leibstadt, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Fleckviehzuchtgenossenschaft Leuggern, in Leuggern, Genossenschaft (SHAB Nr.245 vom 19.10.1979 S.3316).
Domizil neu:
c/o Theo Greutmann, Hagenfirst, 5317 Hettenschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Josef, von Mägenwil, in Leuggern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marolf, Fritz, von Walperswil, in Mülligen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Leo, von Leuggern, in Leuggern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli-Sibold, Walter, von Leuggern, in Leuggern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greutmann, Theophil, von Beggingen, in Leuggern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumsteg, Josef, von Oberhofen, in Leibstadt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Decasper, Antoinette, von Paspels, in Klingnau, Mitglied, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.