Auskünfte zu Peter Zihlmann
Einträge zum Namen Peter Zihlmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Zihlmann
Publikationsnummer: HR02-1005883896, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
P. Zihlmann Investment Management AG, in Zürich, CHE-107.668.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981150).
Domizil neu:
c/o Beatriz Sanchez, Büchnerstrasse 19, 8006 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Peter, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publikationsnummer: 5443560, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Antares Strategic Investment AG, in Zürich, CH-020.3.032.337-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2008, S. 21, Publ. 4455606). Gemäss Erklärung vom 28.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zihlmann, Peter, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.198-1), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Kurt, von Schänis, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4455606, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Antares Strategic Investment AG, in Zürich, CH-020.3.032.337-5, Limmatquai 72, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.04.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Finanzanalyse, Research, Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hug, Kurt, von Schänis, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zihlmann, Peter, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.198-1), in Zürich, Revisionsstelle.