Auskünfte zu Rudolf Ziegler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rudolf Ziegler
Publikationsnummer: 1748531, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Elektra Hegi, in Egnach, CHE-102.286.322, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1261265).
Firma neu:
Genossenschaft Elektra Hegi in Liquidation. [Ergänzung der Firma von Amtes wegen (Art. 176 HRegV)]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Walter Ulrich, von Egnach, in Winden (Egnach), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bissegger, Alfred, von Wuppenau, in Winden (Egnach), Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziegler, Rudolf, von Schönholzerswilen, in Winden (Egnach), Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen].
Publikationsnummer: 3878570, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Molkereigenossenschaft Klösterli, in Egnach, CH-440.5.005.248-4, Zusammenschluss der Michlieferanten zur Wahrung der Interessen ihrer Mitglieder durch bestmögliche Verwertung der verfügbaren Verkehrsmilch, usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 23.05.2000, S. 3486).
Firma neu:
Molkereigenossenschaft Klösterli in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.03.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Rudolf, von Schönholzerswilen, in Egnach, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Tanner, Hansruedi, von Maienfeld, in Winden (Egnach), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Schär, Ernst, von Egnach, in Winden (Egnach), Aktuar und Liquidator , ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 672084, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Elektra Hegi, in Egnach, Unterhalt und Betrieb der Verteilungsanlage und Bezug der nötigen elektrischen Energie vom Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.1998, S. 6995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manser, Josef, von Appenzell, in Winden (Egnach), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Rudolf, von Schönholzerswilen, in Winden (Egnach), Aktuar, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Aeschlimann, Werner, von Langnau im Emmental, in Winden (Egnach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.