Auskünfte zu Karl Zehnder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Karl Zehnder
Publikationsnummer: 4061277, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Vifor AG, Zweigniederlassung Medichemie Ettingen, in Ettingen, CHE-319.112.157, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3772475).
Hauptsitz in:
Sitz Villars-sur-Glâne (HR FR).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Karl, von Menzingen, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dathe Wiedemann, Britta, deutsche Staatsangehörige, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3661292, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Fürsorgestiftung der Serumwerk AG, in Ettingen, CH-280.7.915.430-0, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG, Stiftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2006, S. 5, Publ. 3622044).
Name neu:
Fürsorgestiftung der Serumwerk AG in Liquidation. Die Aufsichtsbehörde hat der Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 06.11.2006 zugestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Lutry, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Virgilio, Ursula, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehnder, Karl, von Menzingen, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann, Jürg, von Zollikofen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates].
Publikationsnummer: 2590522, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Vifor AG, Zweigniederlassung Medichemie Ettingen (Vifor SA, succursale Medichemie Ettingen) (Vifor Ltd., branch Medichemie Ettingen), in Ettingen, CH-280.9.008.158-8, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Vifor SA (Vifor AG) (Vifor Ltd.).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Villars-sur-Glâne.
Statuten Hauptsitz:
27.05.1993.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
26.02.1951 [letzte Publikation: SHAB vom 03.09.2004, S. 6].
Zweck Hauptsitz:
Herstellung von und Handel mit pharmazeutischen Produkten sowie von und mit branchenverwandten Produkten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen:
Kneubühler, Jörg, von Luzern und Schötz, in Gümligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Frédéric, von Plan-les-Ouates, in Moosseedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zampieri, Dr. Gianni, von Lenzburg, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kriwet, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felder, Dr. Marcel, von Basel, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrle, Katja, deutsche Staatsangehörige, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Karl, von Menzingen, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.