Auskünfte zu Annette Zaugg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Annette Zaugg
Publikationsnummer: HR02-1004998514, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Produzenten-Konsumenten-Genossenschaft Bern (PKGB), in Bern, CHE-107.967.381, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Margrit, von Buch (SH), in Oppligen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Annette, von Trub, in Iffwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Martina, von Langnau im Emmental, in Rapperswil BE, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lichtenhahn, Jonas Flurin, von Benken (ZH), in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Ursina Paula, von Pfungen, in Wattenwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3516511, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Produzenten-Konsumenten-Genossenschaft Bern (PKGB), in Bern, CHE-107.967.381, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2084257).
Statutenänderung:
27.05.2015.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt Bekanntmachung und Förderung umweltgerechter und tiergerechter, dezentraler Produktion und Verteilung von Lebensmitteln auf der Grundlage der demokratischen Selbstverwaltung. [Zweck ist nicht neu, sondern nur komplett aufgeführt].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurschler, Markus, von Engelberg, in Willisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälti, Lisa, von Landiswil, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseier, Ulrich, von Eggiwil, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Annette, von Trub, in Iffwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Enzeler, Inessa, von Kirchberg (BE), in Ostermundigen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hengartner, Astrid, von Waldkirch, in Steffisburg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6547820, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Produzenten-Konsumenten-Genossenschaft Bern (PKGB), in Bern, CH-035.5.001.808-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 6, Publ. 5948240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hersberger, Patrik, von Tenniken, Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Nüssli Witschi, Katharina, von Büren an der Aare, in Solothurn, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Hungerbühler, Dominik, von Hefenhofen und Sommeri, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Barbara, von Airolo, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Urech, Stephan, von Seon, in Kiesen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zaugg, Annette, von Trub, in Iffwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hügi-Mäder, Cornelia, von Niederbipp, in Safnern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.