Auskünfte zu Charles Marcel Wyder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Charles Marcel Wyder
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004789257, Handelsregister-Amt Luzern
Immoplaning GmbH, in Reiden, CHE-112.891.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, S.0, Publ. 1045545).
Firma neu:
Immoplaning GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10.10.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratli, Silvan, genannt Kuratle, von Nesslau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Würenlos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wyder, Charles Marcel, von Ostermundigen und Riggisberg, in Saint-Gingolph, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Rubeli, Ulrich, von Tschugg, in Langenthal, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2800246, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Prewobau AG, in Bern, CH-035.3.011.050-9, Auf gemeinnütziger Grundlage Förderung des Wohnungsbaues usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.1998, S. 4271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyder, Charles, von Riggisberg, in Ostermundigen, Vizepräsident und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Rudolf, von Lyss, in Schüpfen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Publikationsnummer: 2430498, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Fondazione Parloca Ticino, in Lugano, CH-514.7.010.118-7, promuovere la costruzione di abitazioni, Fondazione (FUSC no. 55 del 21.3.2003, pagina 13, publ. 915186).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Wyder, Charles Marcel, da Riggisberg, in Ostermundigen, membro, con firma collettiva a due.