Charles Marcel Wyder
wohnhaft in St-Gingolph, aus Riggisberg und Ostermundigen Aktuelle Mandate: Marian und Zofia Kirsch-Stiftung Verbundene Personen: Daniel Schmid, Andres Krummen So bleiben Sie über "Charles Marcel Wyder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Marcel Wyder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Charles Marcel Wyder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Marcel Wyder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Charles Marcel Wyder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Charles Marcel Wyder arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Charles Marcel Wyder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Charles Marcel Wyder
Publikationsnummer: HR02-1004789257, Handelsregister-Amt Luzern
Immoplaning GmbH, in Reiden, CHE-112.891.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, S.0, Publ. 1045545).
Firma neu:
Immoplaning GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10.10.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratli, Silvan, genannt Kuratle, von Nesslau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Würenlos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wyder, Charles Marcel, von Ostermundigen und Riggisberg, in Saint-Gingolph, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Rubeli, Ulrich, von Tschugg, in Langenthal, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2800246, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Prewobau AG, in Bern, CH-035.3.011.050-9, Auf gemeinnütziger Grundlage Förderung des Wohnungsbaues usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.1998, S. 4271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyder, Charles, von Riggisberg, in Ostermundigen, Vizepräsident und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Rudolf, von Lyss, in Schüpfen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Publikationsnummer: 2430498, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Fondazione Parloca Ticino, in Lugano, CH-514.7.010.118-7, promuovere la costruzione di abitazioni, Fondazione (FUSC no. 55 del 21.3.2003, pagina 13, publ. 915186).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Wyder, Charles Marcel, da Riggisberg, in Ostermundigen, membro, con firma collettiva a due.